Entreprise : ACCELONIX - SIREN 390 721 561
Identité
Dénomination
ACCELONIX
Sigle
BSE
SIREN (siège)
390 721 561
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1993
Début d’activité
02/01/1993
Date de fin de la personne morale
04/04/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations concernant les composants electroniques, électriques et mécaniques de matériels informatiques, le négoce le négoce, l'import export des produits, le conseil et la formation.
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Capital social
500786 EUR
Adresse du siège
260 RUE CLEMENT ADER 27000 EVREUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU LONG BUISSON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGENRE PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
La Chapelle-en-Serval
Nom, Prénom(s)
MOURLIN LIONEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Brionne
Dénomination
FITECO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Changé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1993
Siret
39072156100020
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes opérations concernant les composants electroniques, électriques et mécaniques de matériels informatiques, le négoce le négoce, l'import export des produits, le conseil et la formation.
Adresse
260 RUE CLEMENT ADER
27000 , EVREUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU LONG BUISSON
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1993
Siret
39072156100012
Code APE
511G
Adresse
15 RUE DU VAL
27110 , IVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/07/2009
Description
: Changement de la forme juridique de SARL EN SAS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/08/2007
Description
: Transfert du siège de Iville à ZAC du Buisson à Evreux à compter du 30.03.2007
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/04/1993
Description
Historique des observations depuis le 05/04/1993 : JOURNAL PUBLICATEUR : L'EURE INTER Fonds reçu en Location-gérance du 01.01.1993 au 31.12.1993, renouvellement par tacite reconduction $$$21/10/1998 Résiliation de la location-gérance suite à l'achat du fonds par le locataire-gérant à compter du 01.10.1998. Mention du 16/09/2002 : Changement de dénomination sociale à compter du 26.07.2002 - Ancienne dénomination : BIDDULPH SYSTEMES ELECTRONIQUES -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).