Entreprise : SCI RIONDET MARCEL - SIREN 390 694 842
Identité
(Entreprise radiée le 20/05/2019)
Dénomination
SCI RIONDET MARCEL
SIREN (siège)
390 694 842
Date d'immatriculation au RNE
29/03/1993
Date de fin de la personne morale
28/03/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
FONTAGNEU 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISSET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES OMBRAGES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIONDET SERGE , ALBERT , FERNAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Varces-Allières-et-Risset
Nom, Prénom(s)
MALBERT PIERRE , JEAN , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Meylan
Dénomination
SOCIETE CIVILE PRGR
Qualité
Autre
Commune de résidence
Varces-Allières-et-Risset
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/1993
Siret
39069484200019
Code APE
702C
Adresse
ESPACE COMBOIRE
38130 , ECHIROLLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/1993
Siret
39069484200027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location d'immeubles à usage industriel ou commercial
Adresse
Les Ombrages Fontagneux
38760 , Varces-Allières-et-Risset - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES OMBRAGES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/003870
Date d'ajout
20/02/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2018 - Siège de la liquidation : Les Ombrages Fontagneux 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISSET - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 18/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F05/012077
Date d'ajout
11/10/2005
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de 9 Allée des Lys 38640 CLAIX à Les Ombrages - Fontagneux 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET à compter du 01.07.2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe le : 25.03.1993 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 19.03.1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).