Entreprise : L'EPICERIE - SIREN 390 690 048
Identité
(Entreprise radiée le 06/12/2022)
Dénomination
L'EPICERIE
SIREN (siège)
390 690 048
Date d'immatriculation au RNE
31/03/1993
Date de fin de la personne morale
30/03/2043
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
10 AV KENNEDY MARIGOT 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE CHRISTIAN , GUSTAVE , GERMAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2002
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1993
Siret
39069004800017
Nom commercial
L'EPICERIE
Code APE
521B
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES EPICERIE GENERALE, VINS ET ALCOOLS, ART DE LA TABLE, DEGUSTATION.
Adresse
10 AV 10 Avenue . KENNEDY
97150 , Saint-Martin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARIGOT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1091
Date d'ajout
14/04/2005
Description
Dissolution anticipée de la sociétéET SA MISE EN LIQUIDATION AMIABLENOMINATION DE MR CHRISTIAN LEFEVRE EN QUALITE DE LIQUIDATEURPUBLICATION DANS LE JOURNALE PROBANT EN DATE DU 06/05/2004Date d'effet : 03/05/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1499
Date d'ajout
31/05/2002
Description
Cessation d'activitéVENTE DU FONDS DE COMMERCE AU BENEFICIAIRE SARL L'EPICIER SIS LE WEST INDIES LE FRONT DE MER MARIGOT ST MARTIN RCS 441 661 006 CAPITAL 8 000 EUR A COMPTER DU 30/04/2002
Numéro d'observation
2432
Date d'ajout
31/10/2000
Description
Modification autreANCIEN GERANT : MME VALERIE COTTIAUX EPOUSE LEFEVRE NOUVEAU GERANT : MR CHRISTIAN LEFEVRE A COMPTER DU 01/10/2000
Numéro d'observation
292
Date d'ajout
12/11/1999
Description
Changement de gérantNOMINATION DE MMR COTTIAUX EPSE LEFEVRE VALERIE, AUX FONCTIONS DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR DUPONT THIERRY, DEMISSIONNAIRE, A COMPTER DU 08.10.99
Numéro d'observation
2119
Date d'ajout
17/09/1999
Description
Mise en harmonie avec la loi du 24.07.66 et décret du 23.03.67CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DES CAPITAUX PROPRES A COMPTER DU 08.08.99
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE COMPTES ANNUELS, EXERCICE 31.12.93, ENREGISTRE LE 15.07.94 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).