Entreprise : F P CONSEIL PARTICIPATIONS - SIREN 390 652 402
Identité
Dénomination
F P CONSEIL PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
390 652 402
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1993
Début d’activité
05/04/1993
Date de fin de la personne morale
04/04/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
HOLDING, PRESTATIONS DE SERVICES
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
155 RUE LOUIS MALLET 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERETON GUY , GERARD , CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
LEVET
Nom, Prénom(s)
PINON FRANCOIS , JEAN , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
BOURGES
Nom, Prénom(s)
PINON ALAIN , CAMILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
BOURGES
Nom, Prénom(s)
POUBEL HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SAINT DOULCHARD
Dénomination
COGEP
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
SAINT DOULCHARD
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/04/1993
Siret
39065240200012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
HOLDING, PRESTATIONS DE SERVICES
Autres Activités
HOLDING, PRESTATIONS DE SERVICES
Adresse
155 RUE LOUIS MALLET
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4746
Date d'ajout
12/11/2008
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession EN DATE DU 07/11/2008, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE APRES CESSION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1029
Date d'ajout
01/03/2006
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 2005 MR JACQUES LOBRY A ETE NOMME JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR JEAN-PAUL BRUNAUD Date d'effet : 16/12/2005
Numéro d'observation
4475
Date d'ajout
19/11/2004
Description
Nomination d'un juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2004 MR BRUNAUD JEAN-PAUL A ETE NOMME JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MME ROBILLARD Date d'effet : 09/01/2004
Numéro d'observation
574
Date d'ajout
14/02/2001
Description
Jugement arrêtant le plan de cession SUIVIANT JUGEMENT EN DATE DU 26 JANVIER 2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A ARRETE LE PLAN DE CESSION TOTALE DE LA SOCIETE A NOMME MAITRE LEBRETON FLORENCE, 34 RUE D'AURON, 18000 BOURGES COMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 26/01/2001
Numéro d'observation
478
Date d'ajout
09/02/2001
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVIANT JUGEMENT EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICI- AIRE A NOMME MAITRE LEBRETON, 34 RUE D'AURON - BP 221 - 18005 BOURGES CEDEX EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS. A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS PROVISOIREMENT AU 6.10.00 A NOMME MONSIEUR DE PENNART EMMANUEL EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE Date d'effet : 10/11/2000
Numéro d'observation
514
Date d'ajout
09/02/2001
Description
Autorisation de poursuite d'activité SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 8 DECEMBRE 2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 26 JANVIER 2001 Date d'effet : 08/12/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).