Entreprise : SOJOCAS - SIREN 390 644 342
Identité
Dénomination
SOJOCAS
SIREN (siège)
390 644 342
Date d'immatriculation au RNE
02/04/1993
Date de fin de la personne morale
01/04/2092
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
7 AV PASTEUR 76200 DIEPPE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 27
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANSELLE PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
BLERY DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Dénomination
SOCIETE FRANCAISE DE REVISION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
DIEPPE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/08/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/04/1993
Siret
39064434200011
Code APE
050A
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'achat la vente l'exploitation l'armement et la mise en valeur de tout navire chalutier ainsi que toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la pêche
Adresse
7 AV 7 avenue Pasteur
76200 , Dieppe - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 27
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3104
Date d'ajout
13/11/2017
Description
Radiation du RCS le 13/11/2017 avec effet au 13/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
400
Date d'ajout
24/04/1998
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR : MAITRE DANIEL BLERY, 47 RUE GUSTAVE FLAUBERT 76000 ROUEN SIEGE DE LIQUIDATION : ROUEN, 47 RUE GUSTAVE FLAUBERT, AU CABINET DE MAITRE DANIEL BLERY A COMPTER DU 26/08/97
Numéro d'observation
549
Date d'ajout
08/07/1993
Description
MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ADMINISTRATEUR PARTANT : CALJOUW DANIEL NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : MME FERMENT CHRISTINE - MR LUC FERMENT ET MR HENRI JEVSOVAR A COMPTER DU 03.05.93 CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PARTANT : MR CALJOUW CASPER NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MR FERMENT LUC A COMPTER DU 03.05.93 MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ADMINISTRATEURS PARTANTS : MME FERMENT CHRISTINE - MR FERMENT LUC ET MR CASPER CALJOUW NOUVEL ADMINISTRATEUR : MME DRON ANNIE A COMPTER DU 08.06.93 CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ANCIEN PRESIDENT : MR FERMENT LUC NOUVEAU PRESIDENT : MME DRON ANNIE A COMPTER DU 08.06.93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
EN LIQUIDATION
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).