Entreprise : SCP EUROKINE 18 - SIREN 390 635 225
Identité
Dénomination
SCP EUROKINE 18
SIREN (siège)
390 635 225
Date d'immatriculation au RNE
31/03/1993
Début d’activité
01/04/1993
Date de fin de la personne morale
30/03/2043
Forme juridique
SCP de masseurs-kinésithérapeutes
Activité principale
Massages - kinésithérapie
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Capital social
238201.58 EUR
Adresse du siège
99 RUE DE TURLY 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAITTE ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
TALUREAU PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
CHAGAS CARVALHO MARIANA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1989
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
ALVES RIBEIRO NUNO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
DEL VALLE MUNOZ SAMUEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Quincy
Nom, Prénom(s)
MASCARENHAS NICOLAS , ANTOINE , GANESH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1992
Commune de résidence
Bourges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39063522500043
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Massages - kinésithérapie
Adresse
99 RUE DE TURLY
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39063522500027
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
Adresse
35 RUE PARMENTIER
18570 , TROUY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
15/04/1993
Siret
39063522500035
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
création propriétaire exploitant activité : masseur kinésithérapeute
Adresse
210 RTE DE VOUZERON
18230 , SAINT-DOULCHARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLATEAU TECHNIQUE BLAUDY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39063522500019
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
Adresse
34 RUE DE TURLY
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
299
Date d'ajout
23/01/2015
Description
modification de l'intitulé d'un établissement complémentaire suite à décision municipale à compter du 20.12.14 ancienne : rte de trouy 18570 la chapelle st ursin nouvelle : 35 rue parmentier 18570 la chapelle st ursin
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2828
Date d'ajout
24/07/2009
Description
Réduction de capital à compter du 16/06/2009 Ancien : 285841,91 EUR Nouveau : 238201,58 EUR Changement de dénomination à compter du 16/06/2009 Ancienne : SCP MASSE VIEILLARD SOTTIER BEAUCHAMP TALUREAU DELAITTE Nouvelle : SCP MASSE VIEILLARD SOTTIER TALUREAU DELAITTE Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/06/2009 : Partant : BEAUCHAMP NICOUD Daniel, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).