Entreprise : SCI DU VAUDIER - SIREN 390 598 068
Identité
(Entreprise radiée le 06/02/2019)
Dénomination
SCI DU VAUDIER
Sigle
SCI DU VAUDIER
SIREN (siège)
390 598 068
Date d'immatriculation au RNE
06/04/1993
Date de fin de la personne morale
05/04/2092
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
21952.66 EUR
Adresse du siège
28 RUE JEAN DOUBLET 76200 DIEPPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REGNIER JACQUELINE , HELENE , ELISABETH
Nom d'usage
ROBART
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
DIEPPE
Nom, Prénom(s)
ROBART MARC , JEAN , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Dieppe
Nom, Prénom(s)
ROBART ANNE , JEANNE , MADELEINE
Nom d'usage
NOEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Le Coudray
Nom, Prénom(s)
ROBART DIDIER , MICHEL , LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Nom, Prénom(s)
ROBART CHRISTINE , MARIE , FRANCOISE
Nom d'usage
QUEINNEC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Montreuil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/04/1993
Siret
39059806800018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition l'administration l'exploitation directe par bail location ou autrement des biens dont la Ste Pourrait devenir propriétaire - la mise en valeur des immeubles et droits immobiliers possédés par la Ste. Et plus généralement la propriété et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Adresse
28 RUE 28 rue Jean Doublet
76200 , Dieppe - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
383
Date d'ajout
06/02/2019
Description
Radiation du RCS le 06/02/2019 avec effet au 11/11/2018 Cessation totale d'activité le 09/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4341
Date d'ajout
14/12/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 09/11/2018 Liquidateur : ROBART Jacqueline Hélène Elisabeth (ancien gérant) Le siège de la liquidation est fixé à : 28 rue Jean Doublet 76200 Dieppe (adresse du siège social) Journal d'annonces légales : Les Informations Dieppoises en date du 30/11/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 144 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 21 952.66 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).