Entreprise : GROUPE CERAP - CONSEIL AUX ENTREPRISES SUR LES REGIMES D'ASSURANCES DE PERSONNES - SIREN 390 543 270
Identité
Dénomination
GROUPE CERAP - CONSEIL AUX ENTREPRISES SUR LES REGIMES D'ASSURANCES DE PERSONNES
SIREN (siège)
390 543 270
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1993
Début d’activité
01/09/2006
Date de fin de la personne morale
29/03/2092
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
toutes opérations de courtage de souscription d'assurances conseil et couverture de risque en matière financière
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Capital social
214000 EUR
Adresse du siège
40 BD DE LA TOUR D'AUVERGNE 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVIS-AULNETTE EMMANUELLE
Nom d'usage
LINTANFF
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rennes Cedex
Dénomination
SB2V FINANCE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
AUDIT CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2006
Siret
39054327000040
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
toutes opérations de courtage de souscription d'assurances conseil et couverture de risque en matière financière
Adresse
40 BD DE LA TOUR D'AUVERGNE
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1993
Siret
39054327000016
Code APE
672Z
Adresse
13 RUE DE LA SANTE
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
39054327000024
Code APE
672Z
Adresse
12 RUE CLAUDE BERNARD
35000 , RENNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MONDRIAN 12 & 14
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2006
Siret
39054327000032
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Activité principale
Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse
6 RUE DU PATIS TATELIN
35700 , RENNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANTIPOLIS II BAT B CS 20825
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/10/2018
Description
Cette société déjà constituée sous la forme SARL Se transforme en SAS A compter du 12/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/12/2011
Description
: Changement de la forme juridique * DU 01.06.2008 AU 20.12.2011, SARL PLURIPERSONNEL LE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/11/2011
Description
: Article R.123-54 du code de commerce : indication des références (dénomination sociale, forme juridique, siège et n° RCS) des sociétés ayant participé à l'opération de fusion : * FINANLIVE, SARL, RENNES, 6 rue du Pâtis Tatelin 453 631 004 RCS RENNES Article R.123-70 du code de commerce : augmenta- tion de capital.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/08/2008
Description
: Changement de la forme juridique * DU 30.04.2004 AU 01.06.2008, SAS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/03/2007
Description
: Numéro d'immatriculation au Registre des Intermédiaires en assurance : 07 000 791
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/11/2006
Description
Observations concernant l'établissement situé Antipolis Ii-Batiment B 6, rue du Pâtis Tatelin cs 20825 35700 Rennes : Concernant l'établissement principal situé à RENNES 13 RUE DE LA SANTE il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds ACHAT APRES LOCATION GERANCE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/11/2006
Description
: Forme juridique (changement) : Changement de la forme juridique DE SARL UNIPERSONNELLE EN SARL PLURIPERSONNELLE AU 30.01.1999. Forme juridique (changement) : Changement de la forme juridique DE SARL PLURIPERSONNELLE EN SAS AU 30.04.2004.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/11/2006
Description
: Transfert de siège & ets principal dans le ressort Transfert du siège & de l'établissement principal de RENNES 13 RUE DE LA SANTE exploité du 01.02.1993 au 01.02.1994 à RENNES LE MONDRIAN 12 & 14 RUE CLAUDE BERNARD A compter du 01.02.1994. Transfert de siège & ets principal dans le ressort Transfert du siège & de l'établissement principal de RENNES LE MONDRIAN 12 & 14 RUE CLAUDE BERNARD exploité du 01.02.1994 au 01.09.2006 à RENNES ANTIPOLIS II-BAT.B-6 RUE DU PATIS TATELIN CS 20825 A compter du 01.09.2006.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/03/1993
Description
Historique des observations depuis le 30/03/1993 : - MODIFICATION DU 23.10.2001 : * FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE AS ET CO, 379 879 273 RCS RENNES AU 01.10.2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).