Entreprise : SCI LE PONT DU JOUR - SIREN 390 515 179
Identité
Dénomination
SCI LE PONT DU JOUR
SIREN (siège)
390 515 179
Date d'immatriculation au RNE
28/04/1993
Début d’activité
18/11/1992
Date de fin de la personne morale
27/04/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété,administration,exploitation par bail,location ou autrement de tous immeubles et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
CHAMPREDON 84500 BOLLENE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR TORRES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIORI SERGE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Saint-Julien-de-Cassagnas
Nom, Prénom(s)
TORRES JEAN , PIERRE
Nom d'usage
JEAN PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
BOLLENE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/11/1992
Siret
39051517900013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété,administration,exploitation par bail,location ou autrement de tous immeubles et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet
Autres Activités
Propriété,administration,exploitation par bail,location ou autrement de tous immeubles et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet
Adresse
CHAMPREDON
84500 , BOLLENE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR TORRES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).