Entreprise : LA CHANCELIERE - SIREN 390 483 782
Identité
Dénomination
LA CHANCELIERE
SIREN (siège)
390 483 782
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2000
Début d’activité
18/03/1993
Date de fin de la personne morale
02/08/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACHAT VENTE LOCATION GESTION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LIEUDIT LA CHANCELIERE 84390 AUREL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CHANCELIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUSIN JEAN , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
AUREL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/03/1993
Siret
39048378200020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACHAT VENTE LOCATION GESTION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Autres Activités
ACHAT VENTE LOCATION GESTION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Adresse
LIEUDIT LA CHANCELIERE
84390 , AUREL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CHANCELIERE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/03/1993
Siret
39048378200012
Code APE
702C
Adresse
124 RUE CAPONIERE
14000 , CAEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERANT SON SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 01 SEPTEMBRE 1999 A AUREL (84390) LIEUDIT LA CHANCELIERE FORMALITES DE CONSTITUTION : DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN LE 18 MARS 1993 PUBLICATEUR : LES NOUVELLES DE FALAISE DU 19 MARS 1993 LA SOCIETE DECLARE NE PAS CONSERVER D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DE SON ANCIEN SIEGE. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).