Entreprise : CA C'EST PARIS - SIREN 390 465 862
Identité
Dénomination
CA C'EST PARIS
Sigle
TDF
SIREN (siège)
390 465 862
Date d'immatriculation au RNE
19/03/1993
Début d’activité
01/02/2021
Date de fin de la personne morale
18/03/2043
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial, Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Code APE
8230Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Capital social
221051.07 EUR
Adresse du siège
13 B AV DE LA MOTTE-PICQUET 75007 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Galea PIERRE-ANTOINE , LAURENT , JOSEPH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Garches
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2021
Siret
39046586200030
Code APE
8230Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Adresse
13 B AV DE LA MOTTE-PICQUET
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39046586200014
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
33 RUE DES DAMES
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/04/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2021
Siret
39046586200048
Nom commercial
CA C'EST PARIS
Code APE
8230Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La société a pour objet en France et à l'étranger, directement ou indirectement l'organisation de séminaires, prestations hôtelières, de restauration et prestation annexes, l'intermédiation dans la location de salles et salons, le conseil en restauration et réceptions. Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
Autres Activités
La société a pour objet en France et à l'étranger, directement ou indirectement l'organisation de séminaires, prestations hôtelières, de restauration et prestation annexes, l'intermédiation dans la location de salles et salons, le conseil en restauration et réceptions. Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
Adresse
126 AV GEORGES CLEMENCEAU
92000 , NANTERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1993B0389243
Date d'ajout
24/01/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23-01-2023, convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, maintient M.Patrick Coupeaud juge commissaire , désigne la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRES en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris et met fin à la mission de l'administrateur : SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard 4 place de Wagram 75017 Paris. liquidateur, . Fixe la date de cessation des paiements au 15-01-2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1993B0389241
Date d'ajout
22/11/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 22/11/2022 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P202202261 et a désigné juge commissaire : M. Patrick Coupeaud, administrateur : SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard 4 place de Wagram 75017 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 22/05/2023, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
62011
Date d'ajout
20/06/2022
Description
Radiation du RCS Nanterre le 20/06/2022 avec effet au 16/04/2022
Numéro d'observation
1993B0389237
Date d'ajout
24/06/2021
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 20-06-2021
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).