Entreprise : GFA DU HAUT DES PLATS - SIREN 390 461 077
Identité
Dénomination
GFA DU HAUT DES PLATS
SIREN (siège)
390 461 077
Date d'immatriculation au RNE
22/03/1993
Début d’activité
28/12/1984
Date de fin de la personne morale
21/03/2092
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
La propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole, ci-après apportés aux Fins de Conservation d'une ou plusieurs exploitations, et plus généralement toutes Opera- Tions pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet .
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
85889.78 EUR
Adresse du siège
HAM DE MONTARMET 21580 SALIVES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Salives
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEHER JEAN-LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Ecully
Nom, Prénom(s)
DEHER MARIE-ELISABETH
Nom d'usage
MATHIEU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
DEHER MARION , LOUISE , THERESE , FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Lyon 02
Nom, Prénom(s)
DEHER JEAN-BAPTISTE , PAUL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Lyon 04
Nom, Prénom(s)
DEHER PAULINE , MARGAUX , ANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Tassin-la-demi lune
Nom, Prénom(s)
MATHIEU BENIGNE , LUC , JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
MATHIEU MARIETTE , CATHERINE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
MATHIEU BENJAMIN , FELIX , PAUL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Paris 16
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/12/1984
Siret
39046107700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole, ci-après apportés aux Fins de Conservation d'une ou plusieurs exploitations, et plus généralement toutes Opera- Tions pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet .
Autres Activités
La propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole, ci-après apportés aux Fins de Conservation d'une ou plusieurs exploitations, et plus généralement toutes Opera- Tions pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet .
Adresse
HAM DE MONTARMET
21580 , SALIVES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Salives
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 563 400.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 85 889.78 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).