Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS CHALET ET FAURE - SIREN 390 459 204
Identité
(Entreprise radiée le 11/07/2022)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS CHALET ET FAURE
SIREN (siège)
390 459 204
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1993
Fermeture de l'établissement - 39045920400017
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Date de fin de la personne morale
11/03/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
12 PL HOTEL DE VILLE 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAURE CEDRIC , STEPHANE , LAURENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Saint-Étienne
Nom, Prénom(s)
CHALET JEAN , LOUP , FRANCIS , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Saint-Priest-en-Jarez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39045920400017
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
12 PL HOTEL DE VILLE
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/011917
Date d'ajout
27/06/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/011917
Date d'ajout
27/06/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2021 - Siège de la liquidation : 94 Chemin De Laya 42000 SAINT-ETIENNE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor-Affiches du 24/06/2022
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/02/2008
Description
: CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : Ancienne :SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU DOCTEUR CHALET .
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/03/1993
Description
Historique des observations depuis le 12/03/1993 : Mention du 22/09/2000 : CHANGEMENT DE DENOMINATION à compter du 4.09.2000 PRECEDENTE DENOMINATION : - SCM DES DOCTEURS CHALET ET BAUDY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).