Entreprise : SCI LE PONT - SIREN 390 449 460
Identité
Dénomination
SCI LE PONT
SIREN (siège)
390 449 460
Date d'immatriculation au RNE
25/02/2000
Début d’activité
16/02/1993
Date de fin de la personne morale
24/02/2073
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition,administration, prise à bail,location ou autrement d'immeubles bâtis ou non bâtis - mise en valeur de tous biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
CONTENSOUZE 12580 VILLECOMTAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIBERT BERTRAND , JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Conques-en-Rouergue
Nom, Prénom(s)
GUIBERT ANNE-MARIE , BERNADETTE , FRANCOISE
Nom d'usage
BAELDEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Rodez
Nom, Prénom(s)
GUIBERT BRIGITTE , MARIE-THERESE , ALICE
Nom d'usage
PONS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
PRADALIER THIERRY , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Villecomtal
Nom, Prénom(s)
PRADALIER BERNARD , ANDRE , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Villecomtal
Nom, Prénom(s)
PRADALIER JEANNE , MARIE-BERNADETTE
Nom d'usage
VIGUIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Estaing
Nom, Prénom(s)
PRADALIER CHRISTIAN , ALAIN , EUGENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Rodez
Nom, Prénom(s)
PRADALIER MARIE-THERESE , ALICE
Nom d'usage
CALMETTES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Entraygues-sur-Truyère
Nom, Prénom(s)
PRADALIER JEAN-FRANCOIS , ADRIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Villecomtal
Nom, Prénom(s)
PRADALIER FLORIMOND , BERANGER , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1990
Commune de résidence
Villecomtal
Nom, Prénom(s)
PRADRALIER GENEVIEVE , PAULETTE , LOUISE , HENRIETTE
Nom d'usage
TEYSSEDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Villecomtal
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/02/1993
Siret
39044946000018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition,administration, prise à bail,location ou autrement d'immeubles bâtis ou non bâtis - mise en valeur de tous biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition,administration, prise à bail,location ou autrement d'immeubles bâtis ou non bâtis - mise en valeur de tous biens immobiliers
Adresse
CONTENSOUZE
12580 , VILLECOMTAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du tribunal de commerce d'Espalion supprimé par suite du rattachement du tribunal d'Espalion au tribunal de Rodez avec effet au 01/01/2000 (décret N0 99-659 du 30 juillet 1999) la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 100 000.00 FRF nouveau montant : 15 244.90 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).