Entreprise : C.I.N.R.J - SIREN 390 427 227
Identité
(Entreprise radiée le 22/05/2024)
Dénomination
C.I.N.R.J
SIREN (siège)
390 427 227
Date d'immatriculation au RNE
30/09/2002
Date de fin de la personne morale
29/09/2092
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3828760 EUR
Adresse du siège
5 BD DE BEAUBOURG 77183 CROISSY-BEAUBOURG FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE PARIEST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERLHAC BRUNO , LUC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Brie-Comte-Robert
Nom, Prénom(s)
PAUTHIER LOIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
CAPEOS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/03/1993
Siret
39042722700017
Code APE
513T
Adresse
17 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
77380 , COMBS-LA-VILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE L'ORMEAU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/03/1993
Siret
39042722700041
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tant en france qu'a l'étranger l'achat la vente la représentation le transport et le stockage de tous produits de grande consommation
Adresse
5 BD DE BEAUBOURG
77183 , CROISSY-BEAUBOURG - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE PARIEST
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/03/1994
Siret
39042722700025
Code APE
513T
Adresse
36 RUE JEAN ROSTAND
77380 , COMBS-LA-VILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/09/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2000
Siret
39042722700033
Code APE
513T
Adresse
BD JEAN MONNET
77380 , COMBS-LA-VILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC PARISUD 4
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
22/05/2024
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE, Date d'effet : 03-04-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
21/04/2023
Description
Décision de l'associé unique en date du 23-02-2023 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique société ORIGINAL V.D. RCS B 403.511.546, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans La Marne du 01-03-2023.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
05/08/2014
Description
Cession de la branche d'activité de négoce de conserves exploitées à Croissy Beaubourg (77) ZAC de Pariest à la société BROUSSE VERGEZ dont le siège est à Marseille
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/09/2002
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF EFFECTUE AU GREFFE D U TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN LE 11.03.1993 PUBL IE DANS LE PAYS BRIARD DU 12.03.1993 ANCIENS SIEGE : ZA DE L'ORMEAU 17 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 773 80 COMBS LA VILLE , TRANSFERE LE 28.03.1994 AU 4 B V JEAN MONNET ZAC PARIS SUD 77380 COMBS LA VILLE P UBLIE DANS LE PARISIEN DU 20.03.1994. - TRANSFERT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX LE 02.0 9.2002 PUBLIE DANS LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE D U 28.09.2002. - AUCUNE ACTIVITE CONSERVEE SUR L'AN CIEN SIEGE Mention du 23/12/2003 : * ANCIENNE FORM E: SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).