Entreprise : SCI DES MOTELES - SIREN 390 426 500
Identité
Dénomination
SCI DES MOTELES
SIREN (siège)
390 426 500
Date d'immatriculation au RNE
22/03/1993
Début d’activité
26/02/1993
Dissolution
Date de fin de la personne morale
21/03/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ADMINISTRATION D'IMMEUBLES ADMINISTRATION D'IMMEUBLES
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
AV EMILE ZOLA 79100 SAINTE-VERGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CROIX CAMUS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER ANNE , MARCELLE , ANTOINETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Sainte-Verge
Nom, Prénom(s)
CHATAIN PHILIPPE , FRANCOIS , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Thouars
Nom, Prénom(s)
GODARD PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Parthenay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/02/1993
Siret
39042650000018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ADMINISTRATION D'IMMEUBLES ADMINISTRATION D'IMMEUBLES
Autres Activités
ADMINISTRATION D'IMMEUBLES ADMINISTRATION D'IMMEUBLES
Adresse
AV EMILE ZOLA
79100 , SAINTE-VERGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CROIX CAMUS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
30186
Date d'ajout
17/11/2015
Description
Arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS en date du 02/02/2010 , prononçant la dissolution de la SCI DES MOTELES à compter du 02/02/2010 , Le siège de liquidarion est fixé chez le liquidateur - Publication AGRI 79 du 23/10/2015 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 150 000.00 FRF nouveau montant : 22 867.35 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/03/1993
Description
Historique des observations depuis le 22/03/1993 : --- Publicité au Journal : LA CONCORDE DE LEZAY --- Parution au Journal le 05/03/1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).