Entreprise : SCI P.L.D-P.P - SIREN 390 422 590
Identité
(Entreprise radiée le 18/09/2023)
Dénomination
SCI P.L.D-P.P
SIREN (siège)
390 422 590
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2020
Date de fin de la personne morale
04/06/2073
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
41920 EUR
Adresse du siège
2 AV DE PARIS 45000 ORLEANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN MICHEL , FERNAND , RENE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Orléans
Nom, Prénom(s)
ROUILLE BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Dénomination
SCI GRAICO II - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Orléans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/02/1993
Siret
39042259000039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 B RUE JEAN MADELEINE
29300 , QUIMPERLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/02/1993
Siret
39042259000013
Code APE
702C
Adresse
5 RUE DU PRESIDENT SADATE
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1998
Siret
39042259000021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
13 RUE ELLE
29300 , QUIMPERLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/06/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/01/2020
Siret
39042259000047
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 AV KENNEDY
29270 , CARHAIX-PLOUGUER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/01/2020
Siret
39042259000054
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété,l'administration et l'exploitation par bail,location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition,de construction, d'échange,d'apport ou autrement.
Adresse
2 AV 2 avenue de Paris
45000 , Orléans - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
18/09/2023
Description
Radiation. Fusion Absorption par la SCI GRAICO II (rcs 341 434 728) le 31/08/2023 avec effet rétroactif au 01-01-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15120
Date d'ajout
26/10/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Orléans à compter du 24/06/2022
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/10/2022
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
3966
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Radiation du RCS le 08/06/2020 avec effet au 09/01/2020 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Brest par suite de transfert du siège social à compter du 09/01/2020 du 9bis Rue Jean Madeleine 29300 Quimperlé au 3 Avenue Ke nnedy 29270 Carhaix-Plouguer Société réduite à un associé unique Société civile immobilière (SCI)
Numéro d'observation
6860
Date d'ajout
23/12/2011
Description
Transfert de l'établissement principal et du siège social à compter du 16/11/2011 : Ancienne adresse : 13 RUE ELLE - 29300 QUIMPERLE; Nouvelle adresse : 9bis rue Jean Madeleine 29300 Quimperlé Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/11/2011 : Nouveau : PICAVET Patrick, Associé Société Civile Changement de qualité : LE DAIN Patrick, Gérant(e) devient Gérant associé
Numéro d'observation
1875
Date d'ajout
15/04/2003
Description
Réduction du capital RAMENE DE 300 000 EUROS A 41 920 EUROS (PV AGE DU 31/12/2002) Date d'effet : 31/12/2002
Numéro d'observation
4707
Date d'ajout
10/10/2001
Description
Conversion du capital en euros 762,24 EUROS AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 762,24 EUROS A 1 000 EUROS AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 1 000 EUROS A 300 000 EUROS Date d'effet : 08/09/2001
Numéro d'observation
2471
Date d'ajout
27/05/1998
Description
Changement de gérant ANCIEN : COLLIN PATRICK NOUVEAU : LE DAIN PATRICK A COMPTER DU 30/04/98 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT : ANCIENNE ADRESSE : 5, RUE DU PRESIDENT SADATE - 29000 - QUIMPER NOUVELLE ADRESSE : 13, RUE ELLE - 29300 - QUIMPERLE CHANGEMENT DE DENOMINATION : ANCIENNE : S.C.I. COLLIN CRH NOUVELLE : S.C.I. P.L.D. - P.P. A COMPTER DU 01/05/98
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).