Entreprise : GAEC DE THOUDIERE - SIREN 390 406 635
Identité
Dénomination
GAEC DE THOUDIERE
SIREN (siège)
390 406 635
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1993
Début d’activité
01/02/1993
Date de fin de la personne morale
11/03/2092
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
Exploitation agricole
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA FRETTE 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTANA JEAN-MICHEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Nom, Prénom(s)
VEYRON DAMIEN , JEAN , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1993
Siret
39040663500024
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture et élevage associés
Adresse
RTE DE LA FRETTE
38590 , SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1993
Siret
39040663500016
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Activité principale
Culture et élevage associés
Adresse
48 RTE HAMEAU DE LA GARE
38590 , SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/002574
Date d'ajout
10/02/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2016 - Siège de la liquidation : Route de la Frette 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 10/02/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/007233
Date d'ajout
19/05/2014
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 48 Route de la Gare 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS au Route de la Frette 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS à compter du 30/04/2014
Numéro d'observation
F07/007020
Date d'ajout
15/06/2007
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de Hameau de la Gare 38590 ST ETIENNE DE SAINT GEOIRS à 48 Route de la Gare 38590 SAINT ETIENNE DE ST GOIRS à compter du 01.05.2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe le : 09.03.1993 LA TERRE DAUPHINOISE DU 10.03.1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).