Entreprise : SCI DE VARS A PUVIC - SIREN 390 394 682
Identité
(Entreprise radiée le 13/05/2019)
Dénomination
SCI DE VARS A PUVIC
SIREN (siège)
390 394 682
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 39039468200012
- Date d'effet de la fermeture : 28/03/2019
Date de fin de la personne morale
31/12/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
PUVIC 63600 SAINT-FERREOL-DES-COTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR BOITHIAS DANIEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOITHIAS DANIEL , ANTOINE , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Saint-Ferreol-des-Cotes
Nom, Prénom(s)
BOITHIAS AURELIEN , LUDOVIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
ST FERREOL DES COTES
Nom, Prénom(s)
BOITHIAS RICHARD , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
CLERMONT FERRAND
Nom, Prénom(s)
VIALATTE COLETTE , RENEE , MARCELLE
Nom d'usage
BOITHIAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
ST FERREOL DES COTES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1991
Siret
39039468200012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de toutes parcelles de terrain, immeubles, maisons, Appartements tant en France Qu'a l'étranger et leur exploitation pour location
Adresse
Chez Mr Boithias Daniel
63600 , Saint-Ferreol-des-Cotes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Puvic
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6524
Date d'ajout
13/05/2019
Description
Radiation du RCS le 13/05/2019 avec effet au 28/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3491
Date d'ajout
19/03/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 14/02/2019 Liquidateur : BOITHIAS Daniel Antoine Louis Le siège de la liquidation est fixé à : Chez Mr Boithias Daniel - Puvic 63600 Saint-Ferreol-des-Cotes Journal d'annonces légales : L'AUVERGNE AGRICOLE en date du 21/02/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1244
Date d'ajout
06/11/2006
Description
Modification personne ayant le pouvoir d'engager Associé-Gérant:BOITHIAS Daniel ;associés de société civile:BOITHIASCOLETTE,BOITHIAS AURELIEN (à compter du 07/07/2004);nouvel associé de société civile:BOITHIAS RICHARD (à compter du 15/08/2006) Date d'effet : 15/08/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMBERT A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 30 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 573.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).