Entreprise : B B F - SIREN 390 373 603
Identité
Dénomination
B B F
SIREN (siège)
390 373 603
Date d'immatriculation au RNE
16/04/1999
Date de fin de la personne morale
15/04/2092
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7774.9 EUR
Adresse du siège
2 BD DU GENERAL LECLERC 59100 ROUBAIX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARABOLE III
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PITZ MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/01/1999
Siret
39037360300039
Nom commercial
BBF
Code APE
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRAITEMENTS D'EAUX, ACHAT, VENTE, FABRICATION OU INSTALLATION DE MATERIEL ET DE PRODUITS DE TRAITEMENTS D'EAUX, IMPORTATION, EXPORTATION
Adresse
2 BD 2 boulevard du General Leclerc
59100 , Roubaix - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARABOLE III
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/01/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/04/1996
Siret
39037360300021
Code APE
515F
Adresse
11 RUE DU METZ
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/04/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/03/1993
Siret
39037360300013
Code APE
515F
Adresse
RUE MARIUS BONDIL
83140 , SIX-FOURS-LES-PLAGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LE JASON APPT J 208
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/07/2008
Description
Il a été procédé par le greffier à une mention d'o ffice de cessation d'activité en application de l' article R.123-125 du code de commerce rédigé dans les termes suivants : "Lorsque le greffier est inf ormé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle pa r lettre recommandée avec demande d'avis de récept ion, transmise à cette même adresse, ses obligatio ns déclaratives. Si la lettre est retournée avec u ne mention précisant que la personne ne se trouve pas à l'adresse indiquée, le greffier porte la men tion de la cessation d'activité sur le registre.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/08/2000
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 28/08/2000.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/04/1999
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A COMPTER D U 20/01/1999 SON SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLIS SEMENT DU 11 RUE DU METZ 59000 LILLE RCS LILLE 96B 1323 ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE TOULON L E 8/03/1993 ET PUBLIE DANS LE VAR INFORMATION DU 1 0/03/1993 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX-T OURCOING LE 16/04/1999 PUBLIE DANS NORD-ECLAIR DU 23/01/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).