Entreprise : EARL DU VERGER - SIREN 390 354 355
Identité
Dénomination
EARL DU VERGER
Sigle
EARL DU VERGER
SIREN (siège)
390 354 355
Date d'immatriculation au RNE
19/03/1993
Début d’activité
01/02/1993
Date de fin de la personne morale
18/03/2092
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
La société a pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L311-1 du Code Rural. Il en est ainsi de l'exploitation et la gestion de biens agricoles, apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, créés ou pris à bail par la société. La société peut effectuer toutes opérations se rattachant à l'objet ci-dessus, pourvu qu'elles ne modifient pas son caractère civil. De même, cette société pourra exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire ou lorsqu'elle dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural.
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
204300 EUR
Adresse du siège
LE VERGER 53170 LA CROPTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POIRIER PASCAL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
La cropte
Nom, Prénom(s)
POIRIER JIMMY , ANDRE , BERNARD
Nom d'usage
POIRIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
La cropte
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1993
Siret
39035435500013
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Élevage de porcins, Élevage de vaches laitières (cultures et élevages associés)
Adresse
LE VERGER
53170 , LA CROPTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3228
Date d'ajout
25/05/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/03/2018 : Modifié : POIRIER Jacky, Gérant, demeurant 23B avenue de Sable 53170 Meslay-du-Maine Modifié : POIRIER Roseline, Gérant, demeurant 23B avenue de Sable 53170 Meslay-du-Maine Modifié : POIRIER Jimmy, Gérant, demeurant Le verger 53170 La cropte
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
862
Date d'ajout
14/02/2012
Description
Augmentation de capital à compter du 01/01/2012 Ancien : 140 253,10 EUR Nouveau : 204 300,00 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2012 : Nouveau : POIRIER Jimmy, Gérant(e) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2012 : Modifié : POIRIER Pascal, Gérant(e), demeurant le Theil 53170 La cropte
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).