Entreprise : SARL MAS DES BOUTTES - SIREN 390 328 193
Identité
Dénomination
SARL MAS DES BOUTTES
SIREN (siège)
390 328 193
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1993
Date de fin de la personne morale
28/02/2092
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Qualité
Actif agricole
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
BOUTES 30330 TRESQUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLESSIS MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Tresques
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/02/1993
Siret
39032819300011
Nom commercial
MAS DES BOUTTES SARL
Code APE
511N
Origine du fonds
Création
Activité principale
NEGOCE DE VINS
Adresse
Mas des Bouttes
30330 , Tresques - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/04/1999
Siret
39032819300029
Code APE
011G
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA REALISATION DE TRAVAUX AGRICOLES L'ACHAT ET LA VENTE DE PRODUITS AGRICO LES
Adresse
DOM DE SAINT PIERRE
30330 , TRESQUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/030651
Date d'ajout
25/11/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 25/11/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/011193
Date d'ajout
04/06/2020
Description
Ordonnance du président en date du 04/06/2020 désignant Juge commissaire : Monsieur ROSENFELD Jacques en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F18/017850
Date d'ajout
24/11/2018
Description
Par ordonnance en date du 24/11/2018, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné représentant des créanciers - liquidateur : SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître TORELLI 29 Rue des Lombards 30000 NIMES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F07/009888
Date d'ajout
11/09/2007
Description
Par ordonnance en date du 11/09/2007, désignons en qualité de mandataire Ad'Hoc Mr PLESSIS Michel domicilié Mas Saint Pierre - 30330 TRESQUES
Numéro d'observation
F05/004750
Date d'ajout
03/06/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 24/05/2005 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate sur résolution de plan. Juge commissaire : Monsieur M.WOLFF MICHEL. Juge commissaire suppléant : Monsieur DRAUSSIN ALEX. Représentant des créanciers-liquidateur : Maître TORELLI FREDERIC 11 BIS RUE ROUSSY 30000 NIMES . Date de cessation des paiements : 01/12/2003
Numéro d'observation
3801
Date d'ajout
19/04/2005
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19/04/2005 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES A PROCEDE AU CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE ET A NOMME M.WOLFF MICHEL EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET MONSIEUR DRAUSSIN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT DANS LADITE AFFAIRE A COMPTER DU 19/04/2005 Date d'effet : 19 avril 2005
Numéro d'observation
4-1690
Date d'ajout
12/02/2003
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 11.02.2003 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES A PROCEDE AU CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE ET A NOMME MR SYLVESTRE JEAN CLAUDE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET MR DRAUSSIN JUGE COMMISSAIRE SUP PLEANT A COMPTER DUDU 11.02.2003 Date d'effet : 11 février 2003
Numéro d'observation
4-1600
Date d'ajout
11/02/2003
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 11.02.2003 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES A PROCEDE AU CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE ET A NOMME MR SYLVESTRE JEAN CLAUDE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET MR DRAUSSIN JUGE COMMISSAIRE SUP PLEANT A COMPTER DU 11.02.2003 Date d'effet : 11 février 2003
Numéro d'observation
7918
Date d'ajout
01/10/2002
Description
LE TC DE NIMES A PRONONCE LA SUPPRESSION DES EFFETS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES PRISE A L'ENCONTRE DE LA SARL MAS DES BOUTTES MAS DES BOUTTES 30330 TRESQUES Date d'effet : 01 octobre 2002
Numéro d'observation
1093
Date d'ajout
29/01/2002
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 29/01/2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES A ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION DE L'ENTREPRISE SARL MAS DES BOUTES MAS DES BOUTTES TRESQUES 30330 CONNAUX ET A DESIGNE : ME TORELLI FREDERIC 11 BIS RUE ROUSSY 30000 NIMES EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN FIXE A 6 ANS LA DUREE POUR LE PASSIF A COMPTER DU 29/01/2002 CHIROGRAPHAIRE A HAUTEUR DE 65% ET A 10 ANS POUR LE PASSIF PRIVILEGIE A HAUTEUR DE 100% Date d'effet : 29 janvier 2002
Numéro d'observation
8033
Date d'ajout
25/09/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 25/09/2001,LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES A PROLONGE 4 MOIS A COMPTER DU 16/09/2001 JUSQU'AU 16/01/2002 LA PERIODE D'OBSERVATION Date d'effet : 25 septembre 2001
Numéro d'observation
4267
Date d'ajout
16/05/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 16/05/2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE SARL MAS DES BOUTES MAS DES BOUTTES TRESQUES 30330 CONNAUX A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE : MME DUBOIS ANNICK REPRESENTANT DES CREANCIERS :ME TORELLI FREDERIC 11 BIS RUE ROUSSY 30000 NIMES A NOMME MME DUBOIS ANNICK COMME JUGE COMMISSAIRE ET MR ROGER BLANC JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
3831
Date d'ajout
27/04/2001
Description
DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS EN DATE DU 27.4.2001
Numéro d'observation
7599
Date d'ajout
31/07/2000
Description
DECISION DE POURSUITE DE L'ACTIVITE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 - A COMPTER DU 18.2.2000 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU18.2.2000 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 31.7.2000 LA CROIX DU MIDI DU 9.6.2000 Date d'effet : 18 février 2000
Numéro d'observation
4227
Date d'ajout
20/05/1999
Description
CREATION D'UN ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE A TRESQUES, DOMAINE DE SAINT PIERRE A COMPTER DU 23.04.99 ACTIVITE: LA REALISATION DE TRAVAUX AGRICOLES L'ACHAT ET LA VENTE DE PRO- DUITS AGRICOLES
Numéro d'observation
2049
Date d'ajout
05/03/1999
Description
L'A.G.E. REUNIE EN DATE DU 27.10.98 A DECIDE D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL DE 100.000 FRS POUR LE PORTER A 200.000 FRS MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL DESORMAIS FIXEE AU 31.08 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 5.3.99 LA CROIX DU MIDI 4.3.99
Numéro d'observation
1525
Date d'ajout
19/02/1999
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30.06.98 CONSTATE QUE LES CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIETE SONT RECONSTITUES A UN NIVEAU AU MOINS EGAL A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 19.02.99
Numéro d'observation
3501
Date d'ajout
03/05/1996
Description
AUX TERMES D'UNE DELIBERATIO DU 1.10.95, L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE A CONSTATE LA DEMISSION DE MR BRUNO PLESSIS DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT, ET CE A COMPTER DU 24.7.95 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 3.5.96 LA CROIX DU MIDI 02.05.96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 01 mars 1993 - MIDI LIBRE DU du 22 février 1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).