Entreprise : SCI LE MANOIR - SIREN 390 282 374
Identité
(Entreprise radiée le 19/01/2021)
Dénomination
SCI LE MANOIR
SIREN (siège)
390 282 374
Date d'immatriculation au RNE
18/02/1993
Fermeture de l'établissement - 39028237400011
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Date de fin de la personne morale
17/02/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
5305.26 EUR
Adresse du siège
11 AV CHARLES DE GAULLE 73100 AIX-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOZON CHRISTIAN , PAUL , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
DE ROUSSY DE SALES ISABELLE , MARIE-MADELEINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Fillière
Dénomination
SOFOPAR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/1993
Siret
39028237400011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATION OU D'INTERETS DANS TOUTES SOCIETES DU SECTEUR DE L'IMMOBILIER DE PATRIMOINE. ACQUISITION DE VALEURS MOBILIERES DE TOUTE NATURE GESTION DE CES PARTICIPATIONS ET VALEURS MOBILIERES. PLACEMENT DES DISPONIBILITES DE LA SOCIETE. TOUTES OPERATIONS D'ETUDES, D'ANALYSES, DE PRESTATIONS DE SERVICES.
Adresse
11 AV 11 Avenue DU GENERAL DE GAULLE
73100 , Aix-les-Bains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1095
Date d'ajout
19/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : DE ROUSSY DE SALES Isabelle Marie-Madeleine, siège de la liquidation : 326 Chemin du Château Thorens 74570 Fillière, parution de la publicité légale : L'Hebdo des Savoie en date du 30/01/2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).