Entreprise : SCI DU CLOS DU BOIS - SIREN 390 267 565
Identité
Dénomination
SCI DU CLOS DU BOIS
SIREN (siège)
390 267 565
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1993
Début d’activité
16/12/1992
Date de fin de la personne morale
02/03/2023
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION PAR BAIL OU AUTREMENT.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1530 EUR
Adresse du siège
9 RUE GEORGES GUYNEMER 22190 PLERIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEUVRE CLAUDE , MARIE , GILBERT , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
COETMIEUX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/12/1992
Siret
39026756500021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION PAR BAIL OU AUTREMENT.
Autres Activités
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION PAR BAIL OU AUTREMENT.
Adresse
9 RUE GEORGES GUYNEMER
22190 , PLERIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/1992
Siret
39026756500013
Code APE
702C
Adresse
IMP DU CHATEL RENAULT
22190 , PLERIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST LAURENT DE LA MER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3717
Date d'ajout
01/12/2000
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL: CAPITAL SOCIAL PORTE DE 10 000 FRS A 10 036,14 FRS. CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS SOIT 1 530 EUROS. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE PLERIN (22190) IMPASSE CHATEL RENAULT A PLERIN (22190) 9 RUE GEORGES GUYNEMER.. Date d'effet : 20/07/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2470
Date d'ajout
31/07/2000
Description
NOMINATION DE MR CLAUDE LEFEUVRE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR JEAN CLAUDE LE CAIGNARD DEMISSIONNAIRE Date d'effet : 02/05/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).