Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER D'ESSENAC - SIREN 390 231 678
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER D'ESSENAC
SIREN (siège)
390 231 678
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1993
Début d’activité
03/02/1993
Date de fin de la personne morale
28/02/2092
Forme juridique
GFR, Groupement foncier et rural
Activités principales de l’objet social
La propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine ainsi que la constitution, l'exploitation, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Capital social
145269 EUR
Adresse du siège
RUE BOSC CHEZ MME VAQUIER ALIX 87590 SAINT-JUST-LE-MARTEL FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHIER CHARLOTTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2001
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
BERTHIER QUITTERIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2004
Commune de résidence
Mennecy
Nom, Prénom(s)
MALAUD FRANCOISE , NICOLE
Nom d'usage
ROCHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1941
Commune de résidence
AGADIR
Nom, Prénom(s)
ROCHE ASTRID
Nom d'usage
VAQUIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
ROCHE PHILIPPE , ROBERT , JEAN , HUBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Mont de Marsan
Nom, Prénom(s)
ROCHE ISABELLE
Nom d'usage
BERTHIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Mennecy
Nom, Prénom(s)
VAQUIER CLOVIS , JEAN , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1995
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
VAQUIER ALIX , MARIE , MONIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1986
Commune de résidence
Saint-Just-le-Martel
Nom, Prénom(s)
VAQUIER CHARLES , JEAN , HUBERT , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1989
Commune de résidence
Burgnac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/02/1993
Siret
39023167800025
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale, Agricole
Activité principale
Constitution, amélioration, équipement, conservation et gestion ou plusieurs massifs forestiers.
Autres Activités
Constitution, amélioration, équipement, conservation et gestion ou plusieurs massifs forestiers., Propriété,administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.
Adresse
RUE BOSC CHEZ MME VAQUIER ALIX
87590 , SAINT-JUST-LE-MARTEL - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/02/1993
Siret
39023167800017
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Activité principale
Services de soutien à l'exploitation forestière
Adresse
ESSENAC
87310 , SAINT-CYR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROCHE FRANCOISE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 396 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 369.81 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).