Entreprise : SELARL DU DOCTEUR FRANCOIS BOYER - SIREN 390 211 456
Identité
Dénomination
SELARL DU DOCTEUR FRANCOIS BOYER
SIREN (siège)
390 211 456
Date d'immatriculation au RNE
24/02/1993
Début d’activité
01/01/1993
Date de fin de la personne morale
23/02/2042
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activité principale
La société a pour objet l'exercice en commun par ses membres de la profès- Sion médicale, avec mise en commun des honoraires perçus en raison de cette activité.
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Capital social
367402.12 EUR
Adresse du siège
14 CHE DES MIATTES 46100 FIGEAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER FRANCOIS , ANDRE , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Figeac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39021145600020
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La société a pour objet l'exercice en commun par ses membres de la profès- Sion médicale, avec mise en commun des honoraires perçus en raison de cette activité.
Adresse
14 CHE DES MIATTES
46100 , FIGEAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39021145600012
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Activité principale
Activité des médecins généralistes
Adresse
7 AV EMILE BOUYSSOU
46100 , FIGEAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1761
Date d'ajout
12/06/2012
Description
Transformation de la société à compter du 02/03/2012 Ancienne forme : Société civile professionnelle de médecins (SCPMED) Nouvelle forme : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Changement de dénomination à compter du 02/03/2012 Ancienne : SCP DU DOCTEUR FRANCOIS BOYER, MEDECIN HEPATO- GASTRO ENTEROLOGUE ASSOCIE Nouvelle : SELARL DU DOCTEUR FRANCOIS BOYER
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- ANCIENNE DENOMINATION : SCP DES DOCTEURS MICHEL DIACONO ET FRANCOIS BOYER, MEDECINS HEPATO-GASTRO ENTEROLOGUES ASSOCIES. -----------------
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).