Entreprise : SCI HENRI IV - SIREN 390 193 241
Identité
Dénomination
SCI HENRI IV
SIREN (siège)
390 193 241
Date d'immatriculation au RNE
24/02/1993
Début d’activité
11/02/1993
Dissolution
Date de fin de la personne morale
23/02/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Location d'immeuble
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
2 PL D'ARMES 77300 FONTAINEBLEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAILLET MARIE , FREDERIQUE , LUCIE
Nom d'usage
LISTRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Moret Loing et Orvanne
Nom, Prénom(s)
BERNARD ISABELLE
Nom d'usage
MEDARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Melun
Nom, Prénom(s)
ISSARTEL FRANCOISE
Nom d'usage
FIOCRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Bourron-Marlotte
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/02/1993
Siret
39019324100010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location d'immeuble
Autres Activités
Location d'immeuble
Adresse
2 PL D'ARMES
77300 , FONTAINEBLEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/09/2022
Description
Dissolution à compter du 21/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 21/06/2022, liquidateur : FIOCRE né(e) ISSARTEL Françoise, siège de la liquidation : 2 Place d'Armes 77300 Fontainebleau, parution de la publicité légale : La République de Seine-et-Marne paru le 12/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/02/1993
Description
Historique des observations depuis le 24/02/1993 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A234 le 24/02/1993 --- Publicité au Journal : LE PAYS BRIARD --- Parution au Journal le 16/02/1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).