Entreprise : EARL DU VERGER - SIREN 390 180 537
Identité
Dénomination
EARL DU VERGER
SIREN (siège)
390 180 537
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1993
Début d’activité
01/01/1993
Date de fin de la personne morale
14/02/2092
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION ET GESTION DE BIENS AGRICOLES
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
317000 EUR
Adresse du siège
10 RUE 10 Rue du Verger 77480 Villenauxe-la-Petite FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUY DAMIEN FRANCOIS, ANDRE,
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Villenauxe-la-Petite
Nom, Prénom(s)
JOUY Damien , François , André
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
VILLENAUXE-LA-PETITE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39018053700016
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION ET GESTION DE BIENS AGRICOLES
Autres Activités
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
10 RUE 10 Rue du Verger
77480 , Villenauxe-la-Petite - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/11/1996
Siret
39018053700024
Code APE
011A
Adresse
33 B RUE GRANDE RUE
77480 , VILLENAUXE-LA-PETITE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/02/1993
Description
Historique des observations depuis le 15/02/1993 : MENTION DU 11.12.1996 CONTENANT TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DEMISSION DE MR JOUY GUY DE SES FONC- TIONS DE GERANT A COMPTER DU 15.11.1996 Mention du 10/01/2001 : Transfert du siège social de (77480) VILLENAUXE LA PETITE, 33bis Grande Rue, et réduction et conversion en euros du capital social à compter du 15.12.2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).