Entreprise : ATRAITS - SIREN 390 166 007
Identité
Dénomination
ATRAITS
SIREN (siège)
390 166 007
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1995
Date de fin de la personne morale
05/01/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs français
Adresse du siège
11 B RUE DE MOSCOU 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ET MEMBRE TOURAULT AGNES MARIE EPOUSE DAUTANCOURT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
DAUTANCOURT FREDERIC JEAN
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
LEDOUX DENIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DEFAY GABRIEL
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1923
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ET MEMBRE DU DIRECTOIRE SAADI MOUDHER
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Sceaux
Nom, Prénom(s)
TOURAULT CLAUDE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/02/1996
Siret
39016600700034
Code APE
221J
Adresse
11 B RUE DE MOSCOU
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/01/1993
Siret
39016600700018
Code APE
221J
Adresse
40 ALL LA BANNIERE DE MAUPERTUIS
91190 , GIF-SUR-YVETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/01/1993
Siret
39016600700026
Code APE
221J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Conception réalisation édition de graphismes créations publicitaires
Adresse
27 RUE 27 Rue DE SOLFERINO
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17489
Date d'ajout
19/04/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19/04/2000 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : m. Francis Pesey , nom du liquidateur : me Christine de bois
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
47384
Date d'ajout
26/11/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 26/11/1997 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par M. Moudher Saadi à concurrence de 50.000 francs .
Numéro d'observation
25406
Date d'ajout
27/09/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 26/09/1996 , la liquidation judiciaire sous le numéro 96j01138 , date de cessation des paiements le 27/03/1995 , désigne juge commissaire m. Francis Pesey , liquidateur me Christine de bois 16 Squ Léon Blum 92800 Puteaux , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 Mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
23094
Date d'ajout
09/09/1996
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre , en date du 09/09/1996
Numéro d'observation
24212
Date d'ajout
10/07/1996
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 11 Bis rue de Moscou 75008 Paris Rc Paris 96 b 9188 - Le 15/02/1996
Numéro d'observation
23555
Date d'ajout
21/06/1996
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31 01 1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/01/1995
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).