Entreprise : ALORS! COMMUNICATION - SIREN 390 158 186
Identité
(Entreprise radiée le 17/11/2022)
Dénomination
ALORS! COMMUNICATION
SIREN (siège)
390 158 186
Date d'immatriculation au RNE
25/02/1993
Date de fin de la personne morale
24/02/2092
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RUE FRANCOIS COLI 33290 BLANQUEFORT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECOPARC COMPLEXE INDAR BAT H
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POULET MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
LAMBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Lanton
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1993
Siret
39015818600010
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
17 RUE JEAN DUVERT
33290 , BLANQUEFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/1993
Siret
39015818600028
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en communication
Adresse
RUE Zone Ecoparc complexe Indar Bât H Rue François Coli
33290 , Blanquefort - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECOPARC COMPLEXE INDAR BAT H
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
73295
Date d'ajout
17/11/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 14/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
61534
Date d'ajout
06/10/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/09/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/10/2022
Description
Dissolution à compter du 30/09/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2022, liquidateur : LAMBERT né(e) POULET Marie Christine, siège de la liquidation : 12 LISIERE DE BLAGON 33138 Lanton, parution de la publicité légale : Les Echos Judiciaires Girondins paru le 06/10/2022
Numéro d'observation
22093
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).