Entreprise : JMPB - SIREN 390 115 780
Identité
Dénomination
JMPB
SIREN (siège)
390 115 780
Date d'immatriculation au RNE
08/02/1993
Début d’activité
01/02/1993
Date de fin de la personne morale
07/02/2043
Date de clôture
28/02
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles apportés ou mis a sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui, et généralement toutes activités se rattachant a cet objet
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Qualité
Actif agricole
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
L'HOMMELET 49110 BEAUPREAU-EN-MAUGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIDON JEAN-MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Beaupréau-en-Mauges
Nom, Prénom(s)
BRIDON PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Beaupréau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1993
Siret
39011578000012
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles apportés ou mis a sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui, et généralement toutes activités se rattachant a cet objet
Autres Activités
Élevage de volailles
Adresse
L'HOMMELET
49110 , BEAUPREAU-EN-MAUGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10293
Date d'ajout
24/11/2008
Description
Changement de dénomination à compter du 01/07/2008 Ancienne : GAEC RECONNU DE L ECLUSE Nouvelle : JMPB Transformation de la société à compter du 01/07/2008 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Groupement foncier agricole (GFA) Modification relative aux associés à compter du 01/07/2008 : Changement de qualité : BRIDON Jean-Marc, Gérant(e) devient Gérant associé Changement de qualité : BRIDON Philippe, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2941
Date d'ajout
04/04/2005
Description
Réduction du capital ANCIEN CAPITAL : 129280 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 1600 EUROS CHANGEMENT DE DATE DE CLOTURE QUI SERA DESORMAIS LE 28.02 DE CHAQUE ANNEE. A COMPTER DU 27.02.05 Date d'effet : 27/02/2005
Numéro d'observation
5804
Date d'ajout
01/08/2000
Description
RETRAIT DE MME BRIDON (JACQUELINE) ET DEMISSION DES FONCTIONS DE GERANTE A COMPTER DU 31 MAI 2000 NOMINATION DE MR BRIDON (PHILIPPE) EN QUALITE DE GERANT SUPPRESSION DE LA VARIABILITE DU CAPITAL SOCIAL CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN CAPITAL : 808 000 F NOUVEAU CAPITAL : 129 280 E Date d'effet : 01/06/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).