Entreprise : COUDERT SARL - SIREN 390 114 205
Identité
(Entreprise radiée le 02/11/2020)
Dénomination
COUDERT SARL
SIREN (siège)
390 114 205
Date d'immatriculation au RNE
18/02/1993
Fermeture de l'établissement - 39011420500011
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2020
Fermeture de l'établissement - 39011420500029
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2015
Date de fin de la personne morale
17/02/2043
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
55000 EUR
Adresse du siège
1 RTE 63930 AUGEROLLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUDERT BRUNO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Augerolles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39011420500011
Code APE
8690A - Ambulances
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport sanitaire des personnes et d'une manière plus générale tous transports publics ou privés de personnes, transport de corps avant et après mise en bière, fourniture de cercueils, organisation d'obsèques en ce compris la préparation et la conservation des corps en funérarium, le négoce de tous articles funéraires, la conclusion de contrats obsèques en qualité de mandataire et toutes activités ou prestations connexes ou accessoires.
Code APRM
8690AZ - Ambulances
Adresse
63930 , Augerolles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2012
Siret
39011420500029
Code APE
9603Z - Services funéraires
Activité principale
Services funéraires
Adresse
60 BD VERCINGETORIX
63120 , COURPIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13258
Date d'ajout
02/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/07/2020
Description
Dissolution à compter du 25/05/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/05/2020, liquidateur : COUDERT Bruno, siège de la liquidation : 1 Route d'Olmet 63930 Augerolles, parution de la publicité légale : Le Semeur Hebdo en date du 10/07/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).