Entreprise : LYCHRI - SIREN 390 087 427
Identité
Dénomination
LYCHRI
SIREN (siège)
390 087 427
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1993
Début d’activité
15/01/1993
Date de fin de la personne morale
15/02/2092
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
En France et à l'étranger, acquisitin et exploitation de tous fonds de commerce et notamment d'un fonds de commerce de détail, articles de nouveautés, bazar, confection "PRISUNIC"
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
32 BD GAMBETTA 30700 UZES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENT LYSE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Uzès
Nom, Prénom(s)
LLARCH CHRISTINE , NATHALIE , ROSE
Nom d'usage
LAURENT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Arpaillargues-et-Aureillac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/1993
Siret
39008742700014
Enseigne
PRISUNIC
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
COMMERCE DE DETAIL ARTICLES DE NOUVEAUTES BAZAR CONFECTION ALIMENTATION
Adresse
32 BD GAMBETTA
30700 , UZES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/005581
Date d'ajout
18/04/2018
Description
Modification relative aux dirigeants LAURENT Lyse nom d'usage : LAURENT Lyse n'est plus gérant LAURENT Lyse nom d'usage : LAURENT Lyse devient président LLARCH Christine Nathalie Rose nom d'usage : LAURENT Christine n'est plus gérant LLARCH Christine Nathalie Rose nom d'usage : LAURENT Christine devient directeur général à compter du 15/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/005581
Date d'ajout
18/04/2018
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 15/01/2018
Numéro d'observation
F07/004807
Date d'ajout
20/04/2007
Description
A compter du 01.4.2007 : Modification dans la gérance
Numéro d'observation
10856
Date d'ajout
04/12/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL AVEC CONVERSION EN EUROS PORTE A LA SOMME DE : 30.000 EUROS SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU15.9.2001 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 4.12.2001 LE REVEIL DU MIDI DU 21.9.2001 Date d'effet : 15 septembre 2001
Numéro d'observation
2886
Date d'ajout
13/04/1995
Description
AUX TERMES D'UNE DECISION DE L'A.G.E. DU 1.3.95 MELLE LYSE LAURENT NEE LE 6.7.61 A UZES, DEMEURANT A UZES, CHEMIN DE L'ESCA LETTE A ETE NOMMEE GERANTE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 1.3.95 EN REMPLACEMEN DE MME CHRISTINE LAURENT, DEMISSIONNAIRE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 13.4.95 LE COMMERCIAL DU GARD 14.03.95
Numéro d'observation
5704
Date d'ajout
11/08/1993
Description
AUX TERMES D'UNE DELIBERATION EN DATE DU 14.06.93, L'A.G.E. A DECIDE QUE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL SERAIT LE 30 SEPTEMBRE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 11.8.93 LE COMMERCIAL DU GARD 15.06.93
Numéro d'observation
2592
Date d'ajout
06/04/1993
Description
PRISE D'ACTIVITE DE LA STE SUITE A L'ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE DE DETAIL ARTICLES DE NOUVEAUTES BAZAR CONFECTION ALIMENTATION SIS A UZES 32 B GAMBETTA CONNU SOUS L'ENSEIGNE PRISUNIS APPARTENANT A LA STE GRAND BAZAR UZETIEN - MODIFICATION EN DATE DU 6.4.93-RCS 80 B 101 A COMPTER DU 15.1.93 AU PRIX STIPULE DE 500.000 FRS OPPOSITIONS RECUES EN L'ETUDE DE ME PRIVAT-VIDAL-BONNEFOND A UZES JAL : LE REPUBLICAIN DU 12.2.93 1ER AVIS BODAC PARU LE 23.3.93 ACTE ME VIDAL NE A UZES EN DATE DU 4.2.93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 16 février 1993 - LE REPUBLICAIN D'UZES du 29 janvier 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).