Entreprise : SCI 53-55 AV.POINT JOUR - SIREN 390 085 454
Identité
Dénomination
SCI 53-55 AV.POINT JOUR
SIREN (siège)
390 085 454
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1993
Date de fin de la personne morale
21/02/2013
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
45 AV LECLERC 69007 LYON 7EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PORTE FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Les Arcs
Nom, Prénom(s)
CLERC ARLETTE
Nom d'usage
CUREAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1930
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
LAPORTE MURIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Pollionnay
Dénomination
LA FINANCIERE ST JEAN SOCIETE FINANCIERE FONCIERE ET DE CONSEIL DU GROUPE SAINT JEAN
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
OLTER INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Grenoble
Dénomination
REALISATIONS IMMOBILIERES INDUSTRIELLES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Chassieu
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/12/1992
Siret
39008545400044
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction et vente d'un ensemble immobilier
Adresse
45 AV 45 Avenue Leclerc
69007 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/10/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/1992
Siret
39008545400010
Code APE
701D
Adresse
129 RUE SERVIENT
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR CREDIT LYONNAIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/10/1995
Siret
39008545400028
Code APE
701D
Adresse
27 RUE DE LA VILLETTE
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE D AUBIGNY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1997
Siret
39008545400036
Code APE
701D
Adresse
2 RUE PRESIDENT CARNOT
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/041646
Date d'ajout
23/08/2016
Description
Radiation d'office en application de l'article R 123-131 du code de commerce (absence de clôture de la liquidation, plus de trois ans après la mention au RCS de la dissolution, sans demande de prorogation de l'immatriculation par le liquidateur).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/019054
Date d'ajout
02/06/2008
Description
Transfert du siège de la liquidation du 2 Rue Président Carnot 69002 LYON au 45 Avenue Leclerc 69007 LYON à compter du 13/05/2008
Numéro d'observation
F08/019054
Date d'ajout
02/06/2008
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée d'un an pour les besoins de la liquidation (article R 123-131 du code de commerce).
Numéro d'observation
F07/036837
Date d'ajout
18/10/2007
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée d'un an pour les besoins de la liquidation (article R 123-131 du code de commerce).
Numéro d'observation
F03/031253
Date d'ajout
27/10/2003
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 08/08/2003 - Siège de la liquidation : LA FINANCIERE ST JEAN STE FINANCIERE FONCIERE ET DE CONSEIL DU GROUPE ST JEAN Espace Cordeliers 2 rue Président Carnot 69002 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : LE TOUT LYON du 26/09/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 24 Novembre 1995 Transfert du siège social et de l'établissement principal du 129 rue Servient 69003 LYON au 27 rue de la Villette 69003 LYON - à compter du 06/10/1995 DECLARATION MODIFICATIVE du 29 Juillet 1999 Transfert du siège social et Transfert du principal établissement du 27 rue de la Villette 69003 LYON au 2 rue Président Carnot 69002 LYON à compter du 01/11/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).