Entreprise : AMARDEN - SIREN 390 065 506
Identité
Dénomination
AMARDEN
SIREN (siège)
390 065 506
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1993
Début d’activité
13/01/1993
Date de fin de la personne morale
15/02/2092
Date de clôture
31/01
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
157290 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA POULAILLERE 34920 LE CRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SOTODEX AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Labège
Dénomination
HOLDING FINANCIERE 2D
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Le Cres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/01/1993
Siret
39006550600011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE DE LA POULAILLERE
34920 , LE CRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/02/2001
Siret
39006550600037
Code APE
9529Z - Réparation d'autres biens personnels et domestiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Réparation d'autres biens personnels et domestiques
Adresse
RTE NATIONALE 113
34920 , LE CRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL HYPER U
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/2001
Siret
39006550600045
Code APE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Adresse
RTE NATIONALE 113
34920 , LE CRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL HYPER U
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8680
Date d'ajout
09/08/2005
Description
NOMINATION EN QUALITE DE PRESIDENT DE MME ALARY MURIEL THERESE EPOUSE DELPERIE EN REMPLACEMENT DE MR DIAZ CHRISTIAN RENE MEMBRE DU COMITE DE SURVEILLANCE PARTANT : MR GINOUVES BERNARD ELIE ANTOINE Date d'effet : 31/03/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10565
Date d'ajout
30/09/2002
Description
CAPITAL RAMENE DE 3.611.805 EUROS A 157.290 EUROS TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SOCIETE ANONYME EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIE PRESIDENT :MR DIAZ CHRISTIAN RENE (ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINIS- TRATION) PRESIDENT DU COMITE DE SURVEILLANCE : MR GINOUVES BERNARD ELIE ANTOINE (ANCIEN ADMINISTRATEUR) MEMBRE DU COMITE DE SURVEILLANCE : MR BAUDE GERARD CHRISTIAN ANDRE Date d'effet : 28/06/2002
Numéro d'observation
6244
Date d'ajout
03/06/2002
Description
VENTE DU FODNS DE COMMERCE D'HYPERMARCHE A DOMINANTE ALIMENTAIRE ET STATION SERVICE, VENTE DE CARBURANTS EXPLOITE ROUTE NATIONALE 113 34920 LE CRES, AU PROFIT DE LA SA SODICRES DONT LE SIEGE EST RN 113 34920 LE CRES, RCS MONTPELLIER B 397 770 199 Date d'effet : 01/01/2002
Numéro d'observation
6231
Date d'ajout
03/06/2002
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL : ANCIEN MONTANT : 75.000 EURO NOUVEAU MONTANT : 3.611.805 EURO EXTENSION DE L'ACTIVITE A : LA CREATION, L'ACQUISITION, LA LOCATION, LA PRISE A BAIL, L'INSTALLATION, L'EXPLOITATION DE TOUS ETABLISSEMENTS, USINES ET ATELIERS. Date d'effet : 31/12/2001
Numéro d'observation
1306
Date d'ajout
01/02/2002
Description
REDUCTION DU CAPITAL ET CONVERSION EN EUROS ANCIEN : 500 000 FRS NOUVEAU : 75 000 EUROS Date d'effet : 25/06/2001
Numéro d'observation
9731
Date d'ajout
10/09/2001
Description
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS CENTRE COMMERCIAL HYPER U RN 113 - 34920 LE CRES ACHAT DU FONDS A LA SARL LSM LOISIRS SPORTS MODE Date d'effet : 20/07/2001
Numéro d'observation
4358
Date d'ajout
12/04/2001
Description
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE CENTRE COMMERCIAL HYPER U RN 113 34920 LE CRES - ENSEIGNE : AU PETIT COIN GOURMAND - CREPERIE PIZZERIA SALON DE THE - POUR L'AVOIR ACQUIS DE LA SARL EUROP OENO, RCS MONTPELLIER B 401 795 604 MOYENNANT LE PRIX DE 700.000 FRS L'HERAULT JUDICIAIRE ET COMMERCIAL DU 10 AVRIL 2001 N[71 A OPPOSITIONS CHEZ SOFIDOC, PARC EUROMEDECINE, 86 RUE DU CADUCEE, 34000 MONTPELLIER Date d'effet : 10/03/2001
Numéro d'observation
4288
Date d'ajout
10/04/2001
Description
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS : ROUTE NATIONALE 113 CENTRE COMMERCIAL HYPER U - 34920 LE CRES, SUITE A L'ACHAT DU FONDS DE COMMERCE DE LA SA MINIT. AVIS PROVISOIRE AU BODACC Nø 66A PARU LE 03/04/2001 ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE : REPARATION DE CHAUSSURES, REPRODUCTION DE CLES ET PRODUITS ANNEXES. Date d'effet : 26/02/2001
Numéro d'observation
2488
Date d'ajout
27/02/2001
Description
REPRISE DE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DE L'HYPERMARCHE SIS ROUTE NATIONALE 113 34920 LE CRES APRES LOCATION GERANCE (LOCATION GERANCE QUI AVAIT ETE CONSENTIE A LA SA SODICRES) Date d'effet : 31/08/2000
Numéro d'observation
2486
Date d'ajout
27/02/2001
Description
CONTRAT DE CREDIT BAIL LOCATION GERANCE CONSENTI A LA SOCIETE SODICRES PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE D'HYPERMARCHE SIS ROUTE NATIONALE 113 34920 LE CRES, PROROGE JUSQU'AU 31 AOUT 2000 Date d'effet : 27/07/2000
Numéro d'observation
2492
Date d'ajout
27/02/2001
Description
REGULARISATION : RESOLUTION DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE D'YPERMARCHE SIS RN 113 34920 LE CRES, AU PROFIT DE LA SA SODICRES, SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER EN DATE DU 17 MAI 2000 Date d'effet : 17/05/2000
Numéro d'observation
4072
Date d'ajout
24/03/2000
Description
VENTE AU PROFIT DE LA SA SODICRES DONT LE SIEGE SOCIAL EST ROUTE NATIONALE 113 34920 LE CRES, RCS MONTPELLIER B 397 770 199 - 94 B 820 - DU FONDS DE COMMERCE D'HYPERMARCHE, ACHAT ET VENE AU DETAIL DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES, MARCHANDISES GENERALES ET CARBURANTS EXPLOITE RN 113, 34920 LE CRES Date d'effet : 01/02/2000
Numéro d'observation
2749
Date d'ajout
16/02/2000
Description
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR (S) PARTANT (S) : M. ANQUETIL FREDERIC ET M. FONTANIEU FREDERIC NOUVEAUX : M. DIAZ CHRISTIAN ET M. STEIBEL JACKY Date d'effet : 31/01/2000
Numéro d'observation
2751
Date d'ajout
16/02/2000
Description
NOMINATION DE M. DIAZ CHRISTIAN EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE M. ANQUETIL FREDERIC. Date d'effet : 03/02/2000
Numéro d'observation
12271
Date d'ajout
17/12/1999
Description
CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMAMENT DE LA SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD (ADMINISTRATEUR) ANCIEN : M. DIAZ BARTHELEMY RENE NOUVEAU : M. BAUDE GERARD Date d'effet : 28/06/1999
Numéro d'observation
7668
Date d'ajout
24/07/1998
Description
NOMINATION DE LA SARL AUDIT R. KUNTZ ET ASSOCIES EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE LA SCP LOZANO-KUNTZ NOMINATION DE LA SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE M. ROLAND KUNTZ A COMPTER DU 17/06/98
Numéro d'observation
481
Date d'ajout
11/01/1996
Description
CHANGEMENT DATE DE CLOTURE : ANCIENNE : 28/02 NOUVELLE : 31/12 A COMPTER DU 27/12/95
Numéro d'observation
10574
Date d'ajout
20/11/1995
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 31/08/95
Numéro d'observation
9073
Date d'ajout
21/09/1994
Description
FONDS SIS RN 113 LE CRES DONNE EN CREDIT-BAIL LOCATION-GERANCE A LA SA SODICRES A COMPTER DU 01/08/94
Numéro d'observation
3692
Date d'ajout
11/04/1994
Description
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR (S) PARTANT (S) : MME DENTZLER ANNE-MARIE - SA DISTRIPER REPRESENTEE PAR MR DENTZLER NORBERT - SA HOLDICO REPRESENTEE PAR MR ROBBE PHILIPPE NOUVEAUX : MR ANQUETIL FREDERIC - MR FONTANIEU DANIEL - STE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD REPRESENTEE PAR MR DIAZ RENE CHANGEMENT DE PDG: PARTANT: MME DENTZLER ANNE-MARIE NOUVEAU : MR ANQUETIL FREDERIC A COMPTER DU 28/02/94
Numéro d'observation
6798
Date d'ajout
16/07/1993
Description
FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR LA SNC SUPER MARCHE ROURE (RCS B 307 072 298) ACHAT DU FONDS SIS RN 113 LE CRES (ACHAT ET VENTE AU DETAIL DE TS PRODUITS ALIMENTAIRES) A LA SNC SUPER MARCHE ROURE AU PRIX DE 8.500.000 FRS JOURNAL : HJC DU 24.06.93 OPPOSITIONS : CABINET DE ME FABRE, "LE MAESTRO", 110 PLACE D'ACADIE, ANTIGONE 34000 MONTPELLIER A COMPTER DU 17.05.93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE LA SNC SUPER MARCHE ROURE DU 13.01.93 AU 17.05.93 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).