Entreprise : E.S.T. - SIREN 390 059 459
Identité
Dénomination
E.S.T.
SIREN (siège)
390 059 459
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1995
Date de fin de la personne morale
26/01/2094
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE CRONSTADT 69007 LYON 7EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARDET STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PERRET CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
JITNIKOFF CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SCHWARZENBERG RICHARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SCHWARZENBERG JEAN , FELIX
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
39005945900029
Code APE
514A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Les activités de commissionnaire d'import-export dans tous les domaines se rapportant à la fabrication et à la vente de tous produits textiles
Adresse
2 RUE 2 Rue de Cronstadt
69007 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1993
Siret
39005945900011
Code APE
514A
Adresse
5 RUE HUMBLOT
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F02/028409
Date d'ajout
18/09/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 06/082002 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/028411
Date d'ajout
18/09/2002
Description
Radiation en date du 18/09/2002 suite au Jugement de cloture pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/12/2000
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 07 Décembre 2000 DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS EN DATE DU 06/12/2000 DECLARATION MODIFICATIVE du 15 Décembre 2000 JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE EN DATE DU15/12/2000 Représentant des créanciers-liquidateur :ME WALCZAK 53 RUE VAUBAN 69456 LYON CEDEX 06 Juge commissaire : M.DUTEL Juge commissaire suppléant :M.DUTEL Cessation des paiements en date du 01/11/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Déja constituée et transfère son siège social de 5 rue Humblot 75015 PARIS au 2 rue de Cronstadt 69007 LYON à compter du 01/01/95
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).