Entreprise : EARL MOREL - SIREN 390 016 368
Identité
Dénomination
EARL MOREL
SIREN (siège)
390 016 368
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2027
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Qualité
Actif agricole
Capital social
30400 EUR
Adresse du siège
LES POUCHARDS 61350 PASSAIS VILLAGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEPAUVRE VERONIQUE , MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
MOREL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Passais Villages
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39001636800016
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
Adresse
LES POUCHARDS
61350 , PASSAIS VILLAGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PASSAIS LA CONCEPTION
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2815
Date d'ajout
25/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
786
Date d'ajout
04/02/2021
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2020 Liquidateur : MOREL Véronique, Marie, Christine Le siège de la liquidation est fixé à : les Pouchards Passais-la-Conception 61350 Passais villages Journal d'annonces légales : Le Publicateur Libre en date du 14/01/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le Tribunal de Commerce de Flers a été rattaché au Tribunal de Commerce de Condé sur Noireau par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).