Entreprise : SCI CRILLON - SIREN 389 993 114
Identité
Dénomination
SCI CRILLON
SIREN (siège)
389 993 114
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1993
Début d’activité
07/01/1993
Date de fin de la personne morale
14/02/2053
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
PROPRIETE POSSESSION GESTION DE TOUS IMMEUBLES ET NOTAMMENT D'UN IMMEUBLE AU HAVRE 12 ET 14 RUE CRILLON AMENAGEMENT ENTRETIEN REPARATION LOCATION ET ADMINISTRATION DESDITS BIENS L'EMPRUNT ET LA REMISE EN GARANTIE DES IMMEU- BLES SOCIAUX
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
99091.86 EUR
Adresse du siège
RTE DU CHATEAU 76210 BEUZEVILLETTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES FEUGRES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECONTE JEREMY , LIONEL , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
BEUZEVILLETTE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/01/1993
Siret
38999311400021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE POSSESSION GESTION DE TOUS IMMEUBLES ET NOTAMMENT D'UN IMMEUBLE AU HAVRE 12 ET 14 RUE CRILLON AMENAGEMENT ENTRETIEN REPARATION LOCATION ET ADMINISTRATION DESDITS BIENS L'EMPRUNT ET LA REMISE EN GARANTIE DES IMMEU- BLES SOCIAUX
Autres Activités
PROPRIETE POSSESSION GESTION DE TOUS IMMEUBLES ET NOTAMMENT D'UN IMMEUBLE AU HAVRE 12 ET 14 RUE CRILLON AMENAGEMENT ENTRETIEN REPARATION LOCATION ET ADMINISTRATION DESDITS BIENS L'EMPRUNT ET LA REMISE EN GARANTIE DES IMMEU- BLES SOCIAUX
Adresse
RTE DU CHATEAU
76210 , BEUZEVILLETTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES FEUGRES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/10/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/01/1993
Siret
38999311400013
Code APE
702A
Adresse
1 QUAI GEORGE V
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4490
Date d'ajout
08/12/2003
Description
Transfert du siège social TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU 1 QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE AU FEUGRES ROUTE DU CHATEAU 76210 BEUZEVILLETTE - DEMISSION ET NOMINATION DE LA GERANCE PARTANTS : MR DE CHALUS VIANNEY ET MME AUTIN NATHALIE EPOUSE DE CHALUS NOUVEAU : MR LECONTE JEREMY - ACTES DEPOSES LE 28/11/2003 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 05/11/2003 Date d'effet : 06/10/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 650 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 99 091.86 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).