Entreprise : COLORFIL SA - SIREN 389 977 828
Identité
Dénomination
COLORFIL SA
SIREN (siège)
389 977 828
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1994
Date de fin de la personne morale
03/10/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
114336.76 EUR
Adresse du siège
21170 TROUHANS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TROUHANS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JALLET AUGUSTE , PIERRE , RENE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1941
Commune de résidence
BORDEAUX
Nom, Prénom(s)
PICARD MAURICE
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
BOURG EN BRESSE
Dénomination
EXCO AQUITAINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BORDEAUX
Dénomination
CELATOSE
Qualité
Administrateur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1994
Siret
38997782800026
Code APE
171A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FILATURE - BOBINAGE
Adresse
21170 , ST JEAN DE LOSNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TROUHANS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1993
Siret
38997782800018
Code APE
741J
Adresse
RTE
14310 , VILLERS-BOCAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1083
Date d'ajout
12/08/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 9 JUILLET 1996 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX TOURCOING (59) : LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE JUGE COMMISSAIRE : M. SEGARD - LIQUIDATEUR : ME THEETTEN POURSUITE D'ACTIVITE PENDANT 2 MOIS.
Numéro d'observation
709
Date d'ajout
31/05/1996
Description
SUIVANT ORDONNANCE RENDUE LE 11 AVRIL 1996, MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNE A DESIGNE EN QUALITE D'ADMINSTRATEUR PROVISOIRE : MIATRE MAURICE PICARD, 22 RUE DU CORDIER, 01003 BOURG EN BRESSE
Numéro d'observation
663
Date d'ajout
22/05/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT DU 07.05.1996 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING (59) : AUTORISATION DE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 09.07.1996.
Numéro d'observation
369
Date d'ajout
08/03/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT DU 31.01.1996 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX TOURCOING (59) : NOMINATION DE ME BOURTOURAULT REMY, 10 BLD THIERS, 21000 DIJON, CO- ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE ME PICARD ; ME BOUTOURAULT ETANT CHARGE D'ASSISTER LA SOCIETE DANS SA GESTION AFIN D'EN FACILITER LE FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN ET D'ETABLIR AVEC ME MERCIER LE BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL
Numéro d'observation
368
Date d'ajout
08/03/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 25/01/96 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX TOURCOING (59) A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, PROCEDURE GENERALE DE COLORFIL SA, FIXE PROVISOIREMENT AU 22.01.1996 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, NOMME M. SEGARD JUGE-COMMISSAIRE ; M. TIBERGHIEN JUGE- COMMISSAIRE SUPPLEANT ; ME THEETTEN REPRESENTANT DES CREANCIERS ; ADMINISTRATEURS AVEC MISSION D'ASSISTANCE ME MERCIER ET ME PICARD, CELUI-CI ETANT ADMINISTRATEUR DELEGUE ; ME MERCIER 4 AV DE FLANDRE A MARCQ EN BAROEUL ETANT CHARGE DE RECHERCHER TOUTE SOLUTION TENDANT A LA CONTINUATION OU A LA CESSION DE L'ENTREPRISE ; ME PICARD 22 RUE DU CORDIER 01000 BOURG EN BRESSE CEDEX ETANT CHARGE D'ASSISTER LA SOCIETE DANS SA GESTION AFIN D'EN FACILITER LE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN ; LES DEUX ADMINISTRATEURS ETANT CHARGES D'ETABLIR ENSEMBLE LE BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL ; FIXE LA FIN THEORIQUE DE LA 1ERE PERIODE D'OBSERVATION AU 25.07.96.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 750 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 114 336.76 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).