Entreprise : ENERGYM - SIREN 389 884 628
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2021)
Dénomination
ENERGYM
SIREN (siège)
389 884 628
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1993
Fermeture de l'établissement - 38988462800014
- Date d'effet de la fermeture : 28/03/2018
Date de fin de la personne morale
26/01/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
176 RUE DU VERT PRE 59390 LYS-LEZ-LANNOY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESCHAMPS THIERRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Porto-Vecchio
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
38988462800014
Code APE
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Activité principale
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Adresse
176 RUE DU VERT PRE
59390 , LYS-LEZ-LANNOY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
31/05/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
31/12/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
10/07/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 28-03-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette DU : 27-04-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
30/10/2014
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 23-09-2014
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/01/1993
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE: LA GAZETTE DU 24/ 12/1992
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/01/1993
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 01/01/1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).