Entreprise : GFA LA BONNELLE - SIREN 389 882 432
Identité
(Entreprise radiée le 31/08/2022)
Dénomination
GFA LA BONNELLE
Sigle
GFA LA BONNELLE
SIREN (siège)
389 882 432
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1993
Date de fin de la personne morale
24/01/2018
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
94823.29 EUR
Adresse du siège
24410 LA JEMAYE-PONTEYRAUD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BLERTIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROUX MARIELLE , ALICE
Nom d'usage
SULZER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1940
Nom, Prénom(s)
SULZER OLIVIER , JEAN-MAXIME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Belvès-de-Castillon
Nom, Prénom(s)
SULZER CAROLINE , MARIE-LAURENCE
Nom d'usage
DESBOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Fronsac
Nom, Prénom(s)
SULZER VALERIE , MARIE-KRISTINE
Nom d'usage
FERET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Grézillac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/01/1993
Siret
38988243200013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété administration et jouissance par dation à bail de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole
Adresse
la Blertie
24410 , JEMAYE-PONTEYRAUD (LA) - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ponteyraud - Saint-Aulaye
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6257
Date d'ajout
31/08/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Périgueux le 31/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4911
Date d'ajout
27/08/2019
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce) Date d'effet : 27/08/2019
Numéro d'observation
2583
Date d'ajout
24/07/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/08/2007 : Partant : SULZER François Jean Pierre, GÉRANT (décédé le 30/08/2007) Changement de qualité : SULZER Marielle Alice, ASSOCIE devient GÉRANT ASSOCIÉ Modifié : DESBOIS Caroline Marie-Laurence, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Modifié : SULZER Olivier Jean-Maxime, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Modifié : FERET Valérie Marie-Kristine, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 622 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 94 823.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).