Entreprise : SCI BELLEVUE - SIREN 389 841 388
Identité
(Entreprise radiée le 16/10/2018)
Dénomination
SCI BELLEVUE
SIREN (siège)
389 841 388
Date d'immatriculation au RNE
03/02/1993
Date de fin de la personne morale
02/02/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
489039.64 EUR
Adresse du siège
BELLEVUE 76160 PREAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POINCIGNON MARCELLE
Nom d'usage
HORAIST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1919
Commune de résidence
Paris 06
Nom, Prénom(s)
HORAIST BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
HORAIST ODILE , MARIE , NICOLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Paris 20
Nom, Prénom(s)
HORAIST NOEL , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Blangy-le-Château
Nom, Prénom(s)
HORAIST MARC , CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Darois
Nom, Prénom(s)
HORAIST SYBILLE , MARIE , SIMONE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Nom, Prénom(s)
HORAIST ELODIE , MARCELLE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Nom, Prénom(s)
HORAIST PHILIPPE , RENE , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Breteuil
Nom, Prénom(s)
HORAIST BARBARA , ARMELLE , MARIE
Nom d'usage
SAUVAGET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Chevelu
Nom, Prénom(s)
HORAIST CLEMENCE , BRIT , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1987
Commune de résidence
Lyon 01
Nom, Prénom(s)
HORAIST GEOFFROY , MARC , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Caluire et cuire
Nom, Prénom(s)
HORAIST GUY , MAURICE , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1920
Commune de résidence
Paris 06
Nom, Prénom(s)
HORAIST JULIE-MARINE , ALICE
Nom d'usage
GUERIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
HORAIST SOPHIE , EMMANUELLE , MARIE
Nom d'usage
VIOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Paris 18
Nom, Prénom(s)
HORAIST MAXIME , GUY , JEAN-LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
HORAIST NICOLAS , NOEL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Paris 01
Nom, Prénom(s)
HORAIST ADELE , MARIE-ALICE , HELENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Paris 20
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/02/1993
Siret
38984138800017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion et mise en valeur d'un ensemble immobilier à préaux, "Bellevue"
Adresse
Bellevue
76160 , Préaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11593
Date d'ajout
16/10/2018
Description
Radiation du RCS le 16/10/2018 avec effet au 18/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10196
Date d'ajout
17/09/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 18/06/2018 Liquidateur : HORAIST Bernard Le siège de la liquidation est fixé à : 90 boulevard Sainte-Hélène 83000 Toulon Journal d'annonces légales : L'INFORMATEUR D'EU en date du 22/06/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).