Entreprise : EARL LA FERME DE LA NOAILLE - SIREN 389 784 240
Identité
Dénomination
EARL LA FERME DE LA NOAILLE
SIREN (siège)
389 784 240
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1993
Début d’activité
01/01/1993
Date de fin de la personne morale
24/01/2043
Date de clôture
31/03
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation et gestion de biens agricoles
Qualité
Actif agricole
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
VOUSPILLAC 19510 SALON-LA-TOUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBERT CECILE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Salon-la-Tour
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
38978424000019
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale, Agricole, AGRICOLE (NON ACTIF)
Activité principale
Exploitation et gestion de biens agricoles
Autres Activités
Exploitation et gestion de biens agricoles, Elevage de volailles
Adresse
VOUSPILLAC
19510 , SALON-LA-TOUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
.
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/03/2024
Description
Dissolution à compter du 30/11/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2023, siège de la liquidation : 2471 Route DU SOLEIL 19510 Salon-la-Tour, parution de la publicité légale : La Vie Corrézienne paru le 06/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13292
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Brive
Numéro d'observation
99
Date d'ajout
17/01/2008
Description
- NOMINATION OU MODIFICATION DE DIRIGEANT(S) - ART. 15-10A Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2007 : Partant : CHAUFFOUR Marie Andrye, CO-GÉRANT Partant : CHAUFFOUR Jean-Claude, CO-GÉRANT - DATE D'EFFET : 31/12/2007
Numéro d'observation
551
Date d'ajout
19/04/2006
Description
- CHANGEMENT DE DENOMINATION Ancienne dénomination sociale : EARL DE LA NOAILLE ; Nouvelle dénomination sociale : EARL LA FERME DE LA NOAILLE. Nominnation en qualité de co-gérante de Mlle ROBERT Cécile. Capital social augmenté et converti en euros pour le porter à la somme de 8 000 Euros. Modification de la date de clôture de l'exercice social qui sera désormais fixée au 31/03 de chaque année. - DATE D'EFFET : 30/03/2006
Numéro d'observation
13291
Date d'ajout
NC
Description
Compl¿ment d'information / forme juridique et capital : CAPITAL VARIABLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).