Entreprise : CONCEPTION DE L'ACCUEIL TRANSIT HABITAT - SIREN 389 776 741
Identité
Dénomination
CONCEPTION DE L'ACCUEIL TRANSIT HABITAT
Sigle
CATHS
SIREN (siège)
389 776 741
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1993
Début d’activité
04/01/1993
Date de fin de la personne morale
10/02/1998
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activités principales de l’objet social
MISE EN COMMUN DE TOUS MOYENS NECESSAIRES OU UTILES A LA REALISATION ET A LA CONCEPTION D'AIRES D'ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE ... ETUDES (URBANISME ARCHITECTURE SOCIOLOGIE) CETTE ACTIVITE EST COMMERCIALE -
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Adresse du siège
44 CHE DES IZARDS 31200 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOITARD JEAN , PIERRE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Castanet-Tolosan
Nom, Prénom(s)
MONNIN LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Ramonville-Saint-Agne
Dénomination
ASSOCIATION TZIGANES SOLIDARITE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
STUDIO DE CONCEPTION ARCHITECTURALE - STUDIO K - SARL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Ramonville-Saint-Agne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/01/1993
Siret
38977674100024
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
MISE EN COMMUN DE TOUS MOYENS NECESSAIRES OU UTILES A LA REALISATION ET A LA CONCEPTION D'AIRES D'ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE ... ETUDES (URBANISME ARCHITECTURE SOCIOLOGIE) CETTE ACTIVITE EST COMMERCIALE -
Adresse
44 CHE DES IZARDS
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/01/1993
Siret
38977674100016
Code APE
742A
Adresse
20 AV DE LA GLOIRE
31500 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2413
Date d'ajout
11/02/1999
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEMISSION DE MME VERONIQUE DE LAGAUSIE EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL LA DUREE DE LA STE EST PROROGEE DE 99 ANS PV AGE DU 30/06/98 A COMPTER DU 30/06/98
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).