Entreprise : CUMA DU CELLIER - SIREN 389 766 965
Identité
Dénomination
CUMA DU CELLIER
SIREN (siège)
389 766 965
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1993
Début d’activité
27/09/2018
Date de fin de la personne morale
14/01/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
26990 EUR
Adresse du siège
LA SURCHERE 18200 AINAY-LE-VIEIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Celette
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQUIN OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Coust
Nom, Prénom(s)
LACOMBE MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
SAINT AMAND MONTROND
Nom, Prénom(s)
LACOMBE JEAN-BAPTISTE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
SAINT AMAND MONTROND
Dénomination
EARL DU CELLIER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Ainay-le-Vieil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/09/2018
Siret
38976696500021
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
LA SURCHERE
18200 , AINAY-LE-VIEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/1992
Siret
38976696500013
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Autres Activités
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
LES CHAUVAIS
18360 , LA CELETTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Celette
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2683
Date d'ajout
29/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2010 : Partant : LACOMBE Ginette, Trésorier Nouveau : EARL EARL DU CELLIER représentée par LACOMBE Antony, Trésorier Modification d'activité de l'établissement principal situé LES CHAUVAIS LA CELETTE 18200 Saint-Amand-Montrond à compter du 01/06/2010 Ancienne : ACHAT ET UTILISATION DU MATERIEL EN COMMUN Nouvelle : ACHAT ET UTILISATION DU MATERIEL EN COMMUN Achat et utilisation du matériel en commun dans les communes de La celette Ainay-le-Vieil Drevant Colombiers La-Groutte Coust Épineuil-le-Fleuriel et les communes limitrophes Mise à jour des statuts avec l'arrêté du 25 mars 2009 Modification du nombre d'administrateurs : la coopérative sera administrée par un conseil composé de 4 à 6 membres
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2606
Date d'ajout
13/06/2008
Description
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30.04.08 Augmentation de capital à compter du 30/04/2008 Ancien : 14560 EUR Nouveau : 26990 EUR CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30.04.08 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/04/2008 : Partant : GOURDY David, SECRÉTAIRE Nouveau : JACQUIN Olivier, SECRÉTAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).