Entreprise : SCI IVALCIM - SIREN 389 726 340
Identité
Dénomination
SCI IVALCIM
SIREN (siège)
389 726 340
Date d'immatriculation au RNE
10/11/1993
Début d’activité
01/12/1992
Date de fin de la personne morale
09/11/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, construction et la propriété de tous les biens immobiliers à usage d'habitation professionnel et commercial ou industriel.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
30489.79 EUR
Adresse du siège
1 RUE VULCAIN 27000 EVREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBES ISABELLE , CLAUDE , AURORE
Nom d'usage
LAPOULVAILARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
COMBES LAURENT , JEAN-MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1992
Siret
38972634000026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction et la propriété de tous les biens immobiliers à usage d'habitation professionnel et commercial ou industriel.
Autres Activités
Acquisition, construction et la propriété de tous les biens immobiliers à usage d'habitation professionnel et commercial ou industriel.
Adresse
1 RUE VULCAIN
27000 , EVREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1992
Siret
38972634000018
Code APE
702C
Adresse
ZI KERBOIS
56400 , AURAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
S-C THERM0BABY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/11/1993
Description
Historique des observations depuis le 10/11/1993 : Journal Publicateur : EURE INTER Transfert du siège social de AVRAY (56) zone indus trielle de Kerbois à EVREUX à compter du 1-10-1993 dépot constitution le 15-01-1993 publié dans le journal LA LIBERTE DU MORBIHAN du 15-12-1992 radiation à l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).