Entreprise : MICHEL HERBIN JEROME - SIREN 389 690 082
Identité
(Entreprise radiée le 06/03/2018)
Dénomination
MICHEL HERBIN JEROME
Sigle
M H J
SIREN (siège)
389 690 082
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1993
Date de fin de la personne morale
17/01/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 RUE EMILE WATREMEZ 59214 QUIEVY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERBIN MICHEL , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Quiévy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/2006
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
38969008200026
Code APE
702C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Salle de banquet prisé en location gérance
Adresse
2 RUE EMILE WATREMEZ
59214 , QUIEVY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1993
Siret
38969008200018
Code APE
553A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Débit de boissons.
Adresse
3 RUE 3 rue Francis Lebon
59214 , Quiévy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
945
Date d'ajout
06/03/2018
Description
Radiation du RCS le 06/03/2018 avec effet au 21/02/2006 Radiation d'office selon ordonnance de Monsieur le Juge chargé de la Surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
723
Date d'ajout
20/02/2003
Description
Arrêt d'activité a/C du 31.12.2002 et vente du fonds à Mr Herbin Jean-Marie (03 à 9).
Numéro d'observation
1433
Date d'ajout
11/08/1995
Description
Reconstitution des capitaux propres a/C du 30.06.95 - dépôt du 04.08.95.
Numéro d'observation
1953
Date d'ajout
09/11/1994
Description
Continuation de la société malgré la perte de la moitie du capital social a/C de l'age du 08.09.94 - dépôt du 04.11.94.
Numéro d'observation
117
Date d'ajout
18/01/1993
Description
Prise en location gérance d'un ETS secondaire sis 2, rue Émile Watremez à Quiévy A:C du 01.01.93.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).