Entreprise : SARL VAILLANT HENRI - SIREN 389 672 973
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2020)
Dénomination
SARL VAILLANT HENRI
SIREN (siège)
389 672 973
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1993
Date de fin de la personne morale
19/01/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
83846.96 EUR
Adresse du siège
8 RTE NATIONALE 62120 NORRENT-FONTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AIRE SUR-LA-LYS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAILLANT ALAIN
Nom d'usage
VAILLANT
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Lespesses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
38967297300010
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce de tous matériaux de construction, droguerie, quincaillerie
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
8 RTE 8 route Nationale
62120 , Norrent-fontes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Aire Sur-la-lys
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15954
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Radiation du RCS le 15/12/2020 avec effet au 31/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4940
Date d'ajout
20/05/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/04/2020 Liquidateur : VAILLANT Alain Le siège de la liquidation est fixé à : 13 rue d'Aire - 62190 LESPESSES Journal d'annonces légales : TERRES ET TERRITOIRES en date du 15/05/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 01/04/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 550 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 83 846.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).