Entreprise : ALYLOU - SIREN 389 644 386
Identité
Dénomination
ALYLOU
SIREN (siège)
389 644 386
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1993
Début d’activité
01/01/1993
Date de fin de la personne morale
14/01/2092
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
exploitation des biens agricoles
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
LES LANDES GRASSES 44320 FROSSAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROCHAIS LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Frossay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
38964438600010
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation des biens agricoles
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LES LANDES GRASSES
44320 , FROSSAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/05/2009
Description
225020090514 ********* Décès d'un co-gérant Date d'effet de la formalité: 29/09/2008 Ancien co-gérant : Mr OLIVIER Jean-Pierre Marie Louis Joseph.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/05/2009
Description
880020090514 ********* Réduction du capital Date d'effet de la formalité: 06/03/2009 Changement de capital social de : 153750.00 EUR en : 150000.00 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
20/03/2007
Description
880020070320 ********* Réduction du capital Date d'effet de la formalité: 01/12/2006 Changement de capital social de : 225000.00 EUR en : 153750.00 EUR
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
10/08/2005
Description
8800200508102250 ********* Réduction du capital ********* Démission de co-gérant Date d'effet de la formalité: 01/06/2005 Changement de capital social de : 300000.00 EUR en : 225000.00 EUR Anc co-gerant : M DRUGEON Nicolas.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
08/03/2004
Description
080020040308 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 01/01/2004
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/09/2003
Description
225020030923 ********* Nomination de co-gérant CO-GERANT : M DRUGEON Nicolas.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
03/12/2002
Description
08002002120313502250 ********* Augmentation de capital ********* Prorogation durée de la société ********* Changement de co-gérant Date d'effet de la formalité: 01/11/2002 Changement de capital social de : 182938.82 EUR en : 225000.00 EUR Changement de date d'expiration du 14/01/2092 au 14/01/2023 Anc co-gerant : M ROCHAIS BERNARD GABRIEL MARIE. CO-GERANT : M ROCHAIS Laurent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/01/1993
Description
Historique : PUBLICITE : OUEST FRANCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).