Entreprise : MAISON DE LA SECURITE SA - SIREN 389 594 441
Identité
(Entreprise radiée le 19/07/2018)
Dénomination
MAISON DE LA SECURITE SA
SIREN (siège)
389 594 441
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1992
Fermeture de l'établissement - 38959444100112
- Date d'effet de la fermeture : 03/06/2018
Fermeture de l'établissement - 38959444100013
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1996
Fermeture de l'établissement - 38959444100021
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/1999
Fermeture de l'établissement - 38959444100039
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/1996
Fermeture de l'établissement - 38959444100047
- Date d'effet de la fermeture : 15/12/2001
Fermeture de l'établissement - 38959444100054
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2003
Fermeture de l'établissement - 38959444100062
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2004
Fermeture de l'établissement - 38959444100070
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2003
Fermeture de l'établissement - 38959444100088
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2007
Fermeture de l'établissement - 38959444100096
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2005
Fermeture de l'établissement - 38959444100104
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2008
Fermeture de l'établissement - 38959444100120
- Date d'effet de la fermeture : 03/06/2018
Date de fin de la personne morale
22/12/2091
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
800000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE HAM 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUQUE PALACIOS ISABEL
Nom d'usage
CANARD
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Avon
Nom, Prénom(s)
CANARD STEFANY , ANNE , PATRICIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1990
Commune de résidence
Avon
Dénomination
D.B.A.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
A.I.C. FINANCES - ACTIONS. INVESTISSEMENTS. CONSEILS. FINANCES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Quentin
Dénomination
ADECAC 78
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1992
Siret
38959444100013
Code APE
746Z
Adresse
88 RUE RASPAIL
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
38959444100047
Code APE
746Z
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
02100 , ROUVROY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2001
Siret
38959444100088
Code APE
746Z
Adresse
177 RUE DU PRESIDENT J F KENNEDY
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/2013
Siret
38959444100112
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Surveillance, gardiennage de jour et de nuit de tous magasins, usines, propriétés et en général de tous immeubles.
Adresse
10 RUE 10 rue de Ham
02100 , Saint-Quentin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
38959444100021
Code APE
746Z
Adresse
RUE ALAIN COLAS
51450 , BETHENY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SITE DES NOUVEAUX DOCKS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2000
Siret
38959444100062
Code APE
746Z
Adresse
52 RUE DE CERNAY
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
38959444100096
Enseigne
SECURIMARNE - VPI SECURITE
Code APE
746Z
Adresse
ALL ALBERTO SANTOS DUMONT
51100 , REIMS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'AFFAIRES BAT C1 1
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2001
Siret
38959444100070
Code APE
746Z
Adresse
2 RUE NIEPCE
60200 , COMPIEGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES TERTIALES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
38959444100054
Code APE
746Z
Adresse
11 RUE CHEVREUL
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
38959444100104
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Activité principale
Activités de sécurité privée
Adresse
42 AV FRANKLIN ROOSEVELT
77210 , AVON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
38959444100120
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Surveillance, gardiennage de jour et de nuit de tous magazins, usines, propriétés et en général de tous immeubles.
Adresse
79 AV FRANKLIN ROOSEVELT
77210 , AVON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLOS DE LA FORET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
38959444100039
Code APE
746Z
Adresse
52 RUE DELPECH
80000 , AMIENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
92389
Date d'ajout
19/07/2018
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 03/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
18/07/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , CONSTATEE LE 03-06-2018.
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
04/06/2018
Description
Décision de l'associé unique en date du 15-03-2018 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique , la SAS A.I.C. FINANCES, RCS St-Quentin B 388405425, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans le journal Picardie la Gazette du 02-05-2018
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
13/12/2012
Description
Concernant le fonds sis à Saint-Quentin (02) 10 rue de Ham (Sous réserve de l'obtention des autorisations administratives)
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
13/01/2010
Description
Vente du fonds de commerce situé à SAINT QUENTIN ( 02100) 10 RUE HAM au profit de la SAS PROSEGUR (RC S NANTERRE 493864185) le 01/12/2009
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/06/1994
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-1994
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/12/1992
Description
Historique : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET CREE UN FONDS JOURNAL CONSTITUTION : PICARDIE LA GAZETTE DU 22 DECEMBRE 1992 DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU 23 DECEMBRE 1992 11/12/1997 INSC.MOD. DELIBERATIO N EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1997 * TRANSMISSION UNIV ERSELLE DU PATRIMOINE DE LA SARL SOCIETE DE GARDIE NNAGE D'USINE PRIVE - SGUP, IMMATRICULEE AU RCS SA INT-QUENTIN B 350236808 A LA SA V.P.I. SECURITE, A COMPTER DU 01 OCTOBRE 1997 JOURNAL LE DEMOCRATE D E L'AISNE DU 03 OCTOBRE 1997 DEPOT AU GREFFE DU 05 NOVEMBRE 1997 11/12/1997 INSC.MOD. DELIBERATION E N DATE DU 30 SEPTEMBRE 1997 * TRANSMISSION UNIVERS ELLE DU PATRIMOINE DE LA SARL LA VIGILE PICARDE, I MMATRICULEE AU RCS SAINT-QUENTIN B 304787682 A LA SA V.P.I. SECURITE A COMPTER DU 01 OCTOBRE 1997. J OURNAL LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 03 OCTOBRE 1997 DEPOT AU GREFFE DU 05 NOVEMBRE 1997 20/01/1998 INS C.MOD. DECLARATION EN DATE DU 12 DECEMBRE 1997 * T RANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE DE LA SA O.N .S., IMMATRICULEE AU RCS SAINT-QUENTIN B 389037441 A LA SA V.P.I. SECURITE, A COMPTER DU 01 JANVIER 1998. JOURNAL LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 19 DECEMB RE 97 DEPOT AU GREFFE DU 20 JANVIER 1998 20/01/199 8 INSC.MOD. DECLARATION EN DATE DU 12 DECEMBRE 199 7 * TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE DE LA S A SECURITE, IMMATRICULEE AU RCS SAINT-QUENTIN B 39 0966901 A LA SA V.P.I. SECURITE, A COMPTER DU 01 J ANVIER 1998. JOURNAL LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 19 DECEMBRE 97 DEPOT AU GREFFE DU 20 JANVIER 1998 20 /01/1998 INSC.MOD. DECLARATION EN DATE DU 12 DECEM BRE 1997 * TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE DE LA SA ARGOS SECURITE, IMMATRICULEE AU RCS SAINT -QUENTIN B 392196952 A LA SA V.P.I. SECURITE, A CO MPTER DU 01 JANVIER 1998. JOURNAL LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 19 DECEMBRE 97 DEPOT AU GREFFE DU 20 JA NVIER 1998 15/11/1999 INSC.MOD. DECLARATION EN DAT E DU 30 SEPTEMBRE 1999 * TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE DE LA SA G.T.I. MULTISERVICES, IMMAT RICULEE AU RCS SAINT-QUENTIN B 389038431 A LA SOCI ETE V.P.I. SECURITE SA, A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1999 JOURNAL L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 08 OCTOBR E 99 17/12/1999 INSC.MOD. (CF MOD.15/11/1999) RECT IFICATIF DE LA MOD. DU 15/11/99, CONCERNANT LA DAT E D'EFFET, IL FAUT LIRE 30/09/1999 ET NON 01/01/19 99 DEPOT AU GREFFE DU 17 DECEMBRE 1999 03/02/2000 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 30 DECEMBRE 1999 * FUS ION-ABSORPTION DE LA SARL SOCIETE NOUVELLE DE PROT ECTION ET DE SERVICES - S.N.P.S., IMMATRICULEE AU RCS SAINT-QUENTIN B 345378921 PAR LA SOCIETE V.P.I . SECURITE SA, A COMPTER DU 01 OCTOBRE 1999 JOURNA L LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 21 JANVIER 2000 DEPOT AU GREFFE DU 01 FEVRIER 2000 21/09/2000 INSC.MOD. A.G. EN DATE DU 30 JUIN 2000 * NOMINATION DE MADA ME COLLIOT NEE FLEUTER MONIQUE EN QUALITE DE NOUVE L ADMINISTRATEUR * SUPPRESSION DE L'ENSEIGNE : GSI SECURITE * TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE DE LA SA ITINERIS LEASE, IMMATRICULEE AU RCS PARI S B 391331311 A LA SOCIETE V.P.I. SECURITE SA, A C OMPTER DU 01 JUILLET 2000 JOURNAL PICARDIE LA GAZE TTE DU 02 AOUT 2000 DEPOT AU GREFFE DU 19 SEPTEMBR E 2000 13/06/2002 INSC.MOD. * VENTE DE L'ACTIVITE DE "RONDES ET INTERVENTIONS" A LA SARL FRANCE INTE RVENTION, IMMATRICULEE AU RCS SAINT-QUENTIN B 4349 18900, A COMPTER DU 01 MAI 02 JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 12/06/2002 10/01/2003 INSC.MOD. AGE EN DATE DU 23/12/2002 * FUSION-ABSORPTION DE LA SARL SECURIFRANCE, IMMATRICULEE AU TGI PERONNE B 390631 802 PAR LA SOCIETE V.P.I. SECURITE S.A., A COMPTER DU 01/01/2002 * NOMINATION DE MONSIEUR THEULIER D E SAINT-GERMAIN CHRISTIAN EN QUALITE DE NOUVEL ADM INISTRATEUR JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 25-31/1 2/2002 DEPOT AU GREFFE DU 10/01/2003 27/04/2005 IN SC.MOD. * VENTE DE LA PARTIE DE FONDS DE COMMERCE DE "SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE" DEVELOPPE DANS L' ARRONDISSEMENT D'ARRAS (62) A LA SAS ARTOIS SECURI TE - RCS ARRAS B 478776479 A COMPTER DU 01/11/2004 JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 20-26/04/2005 27/04/20 05 INSC.MOD. * VENTE DE LA PARTIE DE FONDS DE COMM ERCE DE "SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE" EXPLOITE DAN S LES ARRONDISSEMENTS DE LAON CHATEAU-THIERRY ET S OISSONS A LA SAS PICARDIE SECURITE - RCS SOISSONS B 454020041 A COMPTER DU 01/11/2004 JAL PICARDIE L A GAZETTE DU 20-26/04/2005
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 01/12/2009. - Sort du fonds: Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).